Jens Christian Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1993 (31 år) |
Karrieren startede hos: | FUGLSANG V/JENS CHR JØRGENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 663.572' DKK ANDELS-KARTOFFELMELSFABRIKKEN SØNDERJYLLAND (Nu: Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark A.m.b.a.) (2023-24) |
Største underskud: | -810' DKK AKD EJENDOMME A/S (2023-24) |
Største egenkapital: | 995.824' DKK ANDELS-KARTOFFELMELSFABRIKKEN SØNDERJYLLAND (Nu: Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark A.m.b.a.) (2023-24) |
Største gæld: | 685.679' DKK ANDELS-KARTOFFELMELSFABRIKKEN SØNDERJYLLAND (Nu: Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark A.m.b.a.) (2021-22) |
Flest årsværk: | 76 årsværk hos ANDELS-KARTOFFELMELSFABRIKKEN SØNDERJYLLAND (Nu: Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark A.m.b.a.) (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af FUGLSANG V/JENS CHR JØRGENSEN (31 år) |
Seed: 804518869
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1993 ved FUGLSANG V/JENS CHR JØRGENSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jens Christian Jørgensen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Jens nu bestreddet i 31 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FUGLSANG V/JENS CHR JØRGENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (2)
-
AKD EJENDOMME A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.04.2022 -
Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark A.m.b.a.
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
AKS Udvikling A/S (Nu: AKD Udvikling A/S)
Fratrådt som direktørDato: 20.02.2023
Registreringsdato: 20.02.2023 -
AKD EJENDOMME A/S
Tilknyttet som direktørDato: 07.04.2022
Registreringsdato: 07.04.2022 -
AKS Udvikling A/S (Nu: AKD Udvikling A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 21.04.2016
Registreringsdato: 21.04.2016
Blå bog (fortsat)
Jens har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
07.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.10.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.09.1993 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
21.04.2016 - 20.02.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
19.04.2004 - 09.02.2007
Bestyrelsesmedlem
09.02.2007 - 20.11.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023-24 hvor ANDELS-KARTOFFELMELSFABRIKKEN SØNDERJYLLAND (Nu: Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark A.m.b.a.) kunne offentliggøre et overskud på 663.572' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023-24 hvor AKD EJENDOMME A/S kunne offentliggøre et underskud på 810' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 663.572' DKK (ANDELS-KARTOFFELMELSFABRIKKEN SØNDERJYLLAND (Nu: Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark A.m.b.a.)).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 810' DKK (AKD EJENDOMME A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 995.824' DKK (ANDELS-KARTOFFELMELSFABRIKKEN SØNDERJYLLAND (Nu: Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark A.m.b.a.)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 234' DKK (AKD EJENDOMME A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Henning Thybo.