Hans Christian Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 8. mar. 1994 (30 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | HANDELSSELSKABET LANGELUND ApS (Ejer) |
Største overskud: | 124' DKK HANDELSSELSKABET LANGELUND A/S (Nu: HANDELSSELSKABET LANGELUND ApS) (2014) |
Største underskud: | -18' DKK HANDELSSELSKABET LANGELUND A/S (Nu: HANDELSSELSKABET LANGELUND ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 1.833' DKK HANDELSSELSKABET LANGELUND A/S (Nu: HANDELSSELSKABET LANGELUND ApS) (2014) |
Største gæld: | 14' DKK HANDELSSELSKABET LANGELUND A/S (Nu: HANDELSSELSKABET LANGELUND ApS) (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af HANDELSSELSKABET LANGELUND ApS (30 år 6 måneder) |
Seed: 657392626
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1994 hos HANDELSSELSKABET LANGELUND ApS (tidligere HANDELSSELSKABET LANGELUND A/S) med titlen som Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Det var sammen med business-partnerne Jesper Hansen, Anne Lene Hansen at Hans Christian Hansen stiftede HANDELSSELSKABET LANGELUND ApS den dag i marts 1994. Titlen som Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem har Hans nu bestreddet i 30 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr. Her mere end 30 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2023 kunne vise et underskud på 6' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HANDELSSELSKABET LANGELUND ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Landmand Hans Christian Hansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Bestyrelsesposter (1)
-
HANDELSSELSKABET LANGELUND ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.03.1994
Tidslinje (7)
-
Brødrene Hansen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2018
Registreringsdato: 31.12.2018 -
Landmand Hans Christian Hansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2018
Registreringsdato: 01.01.2018 -
Brødrene Hansen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 24.05.2012
Registreringsdato: 24.05.2012
Blå bog (fortsat)
Hans har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
08.03.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter og Ejer
24.05.2012 - 31.12.2018
Ejerandel: 40% -
Stifter og Ejer
01.12.1998 - 01.01.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor HANDELSSELSKABET LANGELUND A/S (Nu: HANDELSSELSKABET LANGELUND ApS) kunne offentliggøre et overskud på 124' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor HANDELSSELSKABET LANGELUND A/S (Nu: HANDELSSELSKABET LANGELUND ApS) kunne offentliggøre et underskud på 18' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Jesper Hansen.