John Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 11. mar. 1991 (33 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | HJØRRING ELEKTRO SERVICE ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 2.072' DKK J.E. HOLDING NORDJYLLAND ApS (2022-23) |
Største underskud: | -275' DKK HJØRRING ELEKTRO SERVICE ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 13.007' DKK J.E. HOLDING NORDJYLLAND ApS (2021-22) |
Største gæld: | 1.894' DKK HJØRRING ELEKTRO SERVICE ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos HJØRRING ELEKTRO SERVICE ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af HJØRRING ELEKTRO SERVICE ApS (31 år 6 måneder) |
Seed: 1368950464
Karrieren I Danmark startede i 1991 ved HJØRRING ELEKTRO SERVICE ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af John Nielsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har John nu bestreddet i 27 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor reparation af elektrisk udstyr. Her 27 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2022-23 som viste et overskud på 1.876' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J.E. HOLDING NORDJYLLAND ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
J.E. HOLDING NORDJYLLAND ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.08.1999
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
EJENDOMSSELSKABET VANDVÆRKSVEJ 6 ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.02.2023
Registreringsdato: 07.02.2023 -
HJØRRING ELEKTRO SERVICE ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.09.2022
Registreringsdato: 13.09.2022 -
JN Assistance v/John Nielsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 17.08.2022
Registreringsdato: 17.08.2022
Blå bog (fortsat)
John har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Reel ejer og Direktør
28.06.2005 - 07.02.2023
Ejer
28.06.2005 - 08.11.2018
Reel ejer
08.11.2018 - 07.02.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter, Reel ejer og Direktør
11.03.1991 - 13.09.2022
Ejer
11.03.1991 - 08.11.2018
Reel ejer
19.08.1999 - 04.10.2021
Reel ejer
08.11.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.10.2021 - 13.09.2022
Ejerandel: 60% -
Ejer
01.07.2022 - 17.08.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
19.08.1999 - 21.02.2022
Direktør
19.08.1999 - Stadig aktiv
Ejer
22.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51%
John Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J.E. HOLDING NORDJYLLAND ApS (ejer lige nu 51%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 12.531' DKK. Gennem holdingselskabet J.E. HOLDING NORDJYLLAND ApS har John derfor også andele i og .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for John Nielsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor J.E. HOLDING NORDJYLLAND ApS kunne fremvise et overskud på 2.072' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor HJØRRING ELEKTRO SERVICE ApS kunne fremvise et underskud på 275' DKK.
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Martin Nørhede Lund Nordenbæk.