Frits Günther Løkke
Erhvervsaktiv siden: | 29. dec. 1975 (48 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS TANGSØ INDUSTRICENTER (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.795' DKK J.C. LØKKES MASKINFABRIK A/S (2020-21) |
Største underskud: | -5.787' DKK J.C. LØKKES MASKINFABRIK A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 25.813' DKK LPL HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 56.380' DKK J.C. LØKKES MASKINFABRIK A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 49 årsværk hos J.C. LØKKES MASKINFABRIK A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af FRITZ GYNTHER LØKKE (41 år 5 måneder) |
Seed: 583449791
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor for længe siden i ApS TANGSØ INDUSTRICENTER som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Frits Günther Løkke i 15 år 11 måneder, inden stoppet d. 11. december 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1997 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 23. maj 1997.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
FRITZ GYNTHER LØKKE
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
FGL HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
J.C. LØKKES MASKINFABRIK A/S
Via FGL HOLDING ApS -
Jysk Sandseparering ApS
Via J.C. LØKKES MASKINFABRIK A/SNyt selskab
Direktørposter (2)
-
Jysk Sandseparering ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2024 -
FGL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.03.2002
Bestyrelsesposter (2)
-
J.C. LØKKES MASKINFABRIK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.11.1986 -
Jysk Sandseparering ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.06.2024
Tidslinje (33)
-
Jysk Sandseparering ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.06.2024
Registreringsdato: 22.06.2024 -
Jysk Sandseparering ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.06.2024
Registreringsdato: 22.06.2024 -
K/S DIFKO SCHÖNHAGEN VI (Nu: K/S SCHÖNHAGEN VI) (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022
Blå bog (fortsat)
Frits har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
22.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Direktør
19.03.2002 - Stadig aktiv
Ejer
31.05.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
29.04.1983 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
24.12.2004 - 01.07.2022
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
24.12.2004 - 01.07.2022
Ejerandel: 10-14.99%
Frits Günther Løkke er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FGL HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 7.137' DKK. Igennem sit holdingselskab FGL HOLDING ApS har Frits dermed også ejerandele i J.C. LØKKES MASKINFABRIK A/S (66.66-89.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Frits Günther Løkke, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor J.C. LØKKES MASKINFABRIK A/S fremviste et overskud på 5.795' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor J.C. LØKKES MASKINFABRIK A/S fremviste et underskud på 5.787' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 2.530' DKK (LPL HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 5.036' DKK (J.C. LØKKES MASKINFABRIK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 25.813' DKK (LPL HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.733' DKK (LM CORN A/S (Nu: DC Floor Store A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Frits' netværk er Daniel Schødt Løkke.