Jens Schelde
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1987 (37 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANFISH I/S /THOMAS HØGH/JENS SCHELDE (Ejer) |
Største overskud: | 3.473' DKK DANISH HUNGARIAN CORPORATION ApS (Nu: Viavisual.dk ApS) (2017) |
Største underskud: | -4.811' DKK AKACIETORVET ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 8.789' DKK AKACIETORVET ApS (2018-19) |
Største gæld: | 22.756' DKK AKACIETORVET ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 33 årsværk hos TECHMEDIA A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af DANFISH I/S /THOMAS HØGH/JENS SCHELDE (31 år 3 måneder) |
Seed: 1868697709
Karrieren som erhvervsperson startede i 1987 ved DANFISH I/S /THOMAS HØGH/JENS SCHELDE i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Thomas Albert Høeg at Jens Schelde stiftede DANFISH I/S /THOMAS HØGH/JENS SCHELDE den dag i februar 1987. Rollen som Ejer og Stifter bestred Jens i 31 år 3 måneder, før stoppet den 17. maj 2018.
Virksomheden opererede indenfor engroshandel med radio og tv mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 17. maj 2018.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Jens Schelde
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Viavisual.dk ApS
Ejerandel: 100% -
JENS SCHELDE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
JENS SCHELDE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.11.2015 -
Viavisual.dk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.07.2010
Bestyrelsesposter (1)
-
TECHMEDIA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.07.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (24)
-
AKACIETORVET ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.02.2023
Registreringsdato: 06.02.2023 -
HOTSPOTS ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.07.2019
Registreringsdato: 10.07.2019 -
TECHMEDIA A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2019
Registreringsdato: 01.07.2019
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
22.07.2010 - Stadig aktiv
Ejer
29.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.09.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
29.12.2006 - 06.02.2023
Reel ejer
01.01.2017 - 01.11.2023
Ejerandel: 50% -
Direktør
16.01.2008 - 01.10.2014
Reel ejer
01.09.2017 - 14.04.2020
Direktør
01.05.2018 - 10.07.2019
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
02.08.2000 - 30.06.2019
Bestyrelsesmedlem
01.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Schelde er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JENS SCHELDE HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 80' DKK. Gennem holdingselskabet JENS SCHELDE HOLDING ApS har Jens derfor også andele i og .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jens Schelde, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor DANISH HUNGARIAN CORPORATION ApS (Nu: Viavisual.dk ApS) kunne fremvise et overskud på 3.473' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor AKACIETORVET ApS kunne fremvise et underskud på 4.811' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 450' DKK (TECHMEDIA A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.494' DKK (DANISH HUNGARIAN CORPORATION ApS (Nu: Viavisual.dk ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.433' DKK (TECHMEDIA A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -551' DKK (DANISH HUNGARIAN CORPORATION ApS (Nu: Viavisual.dk ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Rikke Marott Schelde.