Gert Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 10. apr. 1987 (37 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | TØMRER GERT SØRENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 834' DKK GS TØMRER & SNEDKER ApS (2020) |
Største underskud: | -127' DKK GS TØMRER & SNEDKER ApS (2018) |
Største egenkapital: | 3.210' DKK GS HOLDING, BYRSTED ApS (2022) |
Største gæld: | 1.332' DKK GS TØMRER & SNEDKER ApS (2021) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos GS TØMRER & SNEDKER ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af TØMRER GERT SØRENSEN (37 år 5 måneder) |
Seed: 1095672755
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1987 i TØMRER GERT SØRENSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Gert Sørensen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Gert nu bestreddet i 37 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor udlejning og leasing af entreprenørmateriel.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
TØMRER GERT SØRENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
GS HOLDING, BYRSTED ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
GS TØMRER & SNEDKER ApS
Via GS HOLDING, BYRSTED ApS -
GS Ejendomme ApS
Via GS HOLDING, BYRSTED ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
GS Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.04.2024 -
GS TØMRER & SNEDKER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2021 -
GS HOLDING, BYRSTED ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.06.2007
Ejendomme (4)
Tidslinje (7)
-
GS Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.04.2024
Registreringsdato: 26.04.2024 -
GS TØMRER & SNEDKER ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.08.2021
Registreringsdato: 24.08.2021 -
GS TØMRER & SNEDKER ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.08.2021
Registreringsdato: 23.08.2021
Blå bog (fortsat)
Gert har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
26.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
08.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
10.04.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Gert Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GS HOLDING, BYRSTED ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.199' DKK. Gennem holdingselskabet GS HOLDING, BYRSTED ApS har Gert derfor også andele i GS TØMRER & SNEDKER ApS (33.34-49.99%) & GS Ejendomme ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Gert Sørensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor GS TØMRER & SNEDKER ApS kunne fremvise et overskud på 834' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor GS TØMRER & SNEDKER ApS kunne fremvise et underskud på 127' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 442' DKK (GS TØMRER & SNEDKER ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.199' DKK (GS HOLDING, BYRSTED ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.316' DKK (GS TØMRER & SNEDKER ApS).
En af de forbindelser som går igen i Gert' netværk er Peter Nielsen.