Klaus Kisum Kjær
Karrieren startede hos: | EJENDOMSANPARTSSELSKABET JØRGEN KJÆR (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 356.762' DKK ÅÆØ 2014 A/S (Nu: Norlys Forsyning A/S) (2016) |
Største underskud: | -38.654' DKK ÅÆØ 2014 A/S (Nu: Norlys Forsyning A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 2.320.278' DKK ÅÆØ 2014 A/S (Nu: Norlys Forsyning A/S) (2016) |
Største gæld: | 1.135.668' DKK ÅÆØ 2014 A/S (Nu: Norlys Forsyning A/S) (2020) |
Seed: 2139720366
Det hele startede for flere år siden ved EJENDOMSANPARTSSELSKABET JØRGEN KJÆR i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Klaus Kisum Kjær i 41 år 10 måneder, før stoppet den 24. maj 2016.
Virksomhedens branche var dengang indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016-17 som viste et overskud på 2.941' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 5. april 2019.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ADVOKATANPARTSSELSKABET KLAUS K. KJÆR HOLDING
Ejerandel: 100% -
Karla Holding af 2017 ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
ADVOKATANPARTSSELSKABET KLAUS K. KJÆR HOLDING
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2008 -
Karla Holding af 2017 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.12.2017
Bestyrelsesposter (11)
-
HKJ GROUP A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.12.2018 -
UNIPATATAS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.11.2014 -
Gas Turbine Services A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.01.2019 -
KLITROSEN ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.04.1998 -
A/S OILPOWER HYDRAULICS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.05.1996 -
DIE HYGGELIGE DÄNEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.11.1984 -
HKJ EJENDOMME ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.12.2018 -
HKJ INVEST A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.12.2018 -
ADVOKATANPARTSSELSKABET KLAUS K. KJÆR HOLDING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.03.2012 -
Nordsee Holidays 2019 P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.01.2019 -
Datoselskabet af 8. juli 2024 ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 08.07.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (267)
-
Datoselskabet af 8. juli 2024 ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.07.2024
Registreringsdato: 08.07.2024 -
DAHL Advokatpartnerselskab
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2023
Registreringsdato: 15.03.2023 -
Komplementaranpartsselskabet DAHL
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2023
Registreringsdato: 15.03.2023
Blå bog (fortsat)
Klaus har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 50 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
04.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
10.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
27.11.2008 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
09.03.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Klaus Kisum Kjær har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Gas Turbine Services A/S der præsenterede et overskud på 24.868' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved ADVOKATPARTNERSELSKABET DAHL, ESBJERG (Nu: Dokken 2017 P/S) der præsenterede et underskud på 22.649' DKK.
Klaus har i alt siddet i bestyrelsen hos 130 forskellige selskaber (heraf 43 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 11 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 41 år 10 måneder fra 1974 til 2016 hos EJENDOMSANPARTSSELSKABET JØRGEN KJÆR.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 105.050' DKK (MOS MOSH A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 11.660' DKK (ARCTIKO A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.121.402' DKK (ÅÆØ 2014 A/S (Nu: Norlys Forsyning A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.380' DKK (Nordsee Holidays 2019 P/S).
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Roy Kjellerup.