Flemming Munk
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2013 (11 år) |
Karrieren startede hos: | 2 x Munk I/S (Ejer) |
Største overskud: | 778' DKK HALSNÆS BRYGHUS A/S (2016) |
Største underskud: | -1.330' DKK Brewservice ApS (Nu: Freetap ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 5.242' DKK HALSNÆS BRYGHUS A/S (2021) |
Største gæld: | 7.376' DKK HALSNÆS BRYGHUS A/S (2016) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos HALSNÆS BRYGHUS A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af 2 x Munk I/S (6 år 3 måneder) |
Seed: 995802964
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2013 i 2 x Munk I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Jacob Munk at Flemming Munk stiftede 2 x Munk I/S den dag i oktober 2013. Hvervet som Ejer og Stifter havde Flemming i 6 år 3 måneder, inden stoppet d. 31. december 2019.
Virksomheden arbejdede indenfor udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Munk v/Flemming Munk
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (2)
-
KRAM Spiseri ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.03.2024 -
HALSNÆS BRYGHUS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.05.2023
Tidslinje (11)
-
KRAM Spiseri ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.03.2024
Registreringsdato: 25.03.2024 -
HALSNÆS BRYGHUS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.05.2023
Registreringsdato: 20.05.2023 -
Sail Away Holding ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 01.09.2022
Registreringsdato: 01.09.2022
Blå bog (fortsat)
Flemming har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.04.2018 - 01.09.2022
Ejerandel: 30,09% -
Reel ejer
01.04.2018 - 01.09.2022
Ejerandel: 30,09%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor 2 x Munk ApS landede et overskud på 272' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Sail Away Holding ApS landede et underskud på 469' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 341' DKK (HALSNÆS BRYGHUS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.330' DKK (Brewservice ApS (Nu: Freetap ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.030' DKK (HALSNÆS BRYGHUS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -277' DKK (Brewservice ApS (Nu: Freetap ApS)).