Ole Peter Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1989 (34 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | JT HOLDING SVENDBORG ApS (Direktør) |
Største overskud: | 4.717' DKK BITUM Nordic A/S (2020) |
Største underskud: | -1.257' DKK BITUM Nordic A/S (2016) |
Største egenkapital: | 6.002' DKK BITUM Nordic A/S (2018) |
Største gæld: | 16.665' DKK BITUM Nordic A/S (2021) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos SCANBOND A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SCANBOND A/S (18 år 3 måneder) |
Seed: 1003939088
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1989 hos JT HOLDING SVENDBORG ApS (tidligere DRAS NR. 1164 A/S) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Ole Peter Jørgensen i 3 år, inden stoppet den 26. november 1992.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et underskud på 6' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
scanbo
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (3)
-
BBT - Bitum Bridge & Tunnel A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2023 -
SCANBOND A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.06.2006 -
BITUM Nordic A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.08.2017
Tidslinje (30)
-
BBT - Bitum Bridge & Tunnel A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023 -
SCANBO ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 17.11.2020
Registreringsdato: 17.11.2020 -
SCANBO ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.11.2020
Registreringsdato: 17.11.2020
Blå bog (fortsat)
Ole har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
06.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
21.06.1993 - 07.03.2009
Bestyrelsesmedlem
01.02.2011 - 28.04.2020
Ejer
01.02.2012 - 31.01.2016
Direktør
01.02.2012 - 28.04.2020
Ejer
01.02.2016 - 13.04.2016
Ejer
14.04.2016 - 17.11.2020
Bestyrelsesmedlem
28.04.2020 - 17.11.2020
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
24.02.2006 - 08.04.2016
Bestyrelsesmedlem
14.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
27.11.2003 - 01.06.2006
Bestyrelsesmedlem
01.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor SCANBO ApS fremviste et overskud på 469' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 381' DKK (BITUM Nordic A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.157' DKK (SCANBOND A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.145' DKK (BITUM Nordic A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 406' DKK (BBT - Bitum Bridge & Tunnel A/S).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Kent Krogh Kristensen.