Flemming Besenbacher
Erhvervsaktiv siden: | 23. sep. 1988 (35 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | SCIDECO I/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 10.505.000' DKK CARLSBERG BREWERIES A/S (2022) |
Største underskud: | -1.733.000' DKK CARLSBERG A/S (2015) |
Største egenkapital: | 57.939.511' DKK CARLSBERGFONDET (2021) |
Største gæld: | 1.389.107' DKK AARHUS VAND A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af SCIDECO I/S (35 år 11 måneder) |
Seed: 954895434
Flemming Besenbacher gik på Aarhus University tilbage i 1972-1978, Aarhus University tilbage i 1972-1978. Flemming studerede følgende: Physics, Physics de førnævnte steder.
Det startede for alvor en dag i 1988 i SCIDECO I/S med titlen som Stifter og Ejer. Det var sammen med business-partnerne Erik Lægsgaard, Ivan Stensgaard at Flemming Besenbacher stiftede SCIDECO I/S den dag i september 1988. Hvervet som Stifter og Ejer har Flemming nu bestreddet i 35 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen anden teknisk rådgivning.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
BESENBACHER Consulting ApS
Ejerandel: 100% -
SCIDECO I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Flemming Besenbacher Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
BESENBACHER Consulting ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2005
Bestyrelsesposter (15)
-
DGE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2024 -
DGE Group A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.11.2023 -
AARHUS VAND A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.01.2018 -
UNISENSE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2015 -
UNISENSE ENVIRONMENT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.02.2014 -
Aarhus Vand Kommerciel A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.12.2023 -
SulfiLogger A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2020 -
EvodiaBio ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.2022 -
PHLIT ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.07.2023 -
Unisense Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.05.2023 -
xSensr Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.05.2023 -
Watopi Hospital ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.05.2024 -
Aarhus Vand Ressource A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.12.2023 -
Aarhus Vand Forsyning A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.12.2023 -
xSensr Hydrogen A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.08.2024
Tidslinje (65)
-
NRGI A.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.09.2024
Registreringsdato: 18.09.2024 -
xSensr Hydrogen A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.08.2024
Registreringsdato: 16.08.2024 -
DGE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024
Blå bog (fortsat)
Flemming har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. En karriere som har varet i mere end 35 år 11 måneder, har Flemming bla. Arbejdet indenfor AFM, Physics, Nanotechnology, Microscopy og Characterization.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Flemming Besenbacher har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i CARLSBERG BREWERIES A/S der præsenterede et overskud på 10.505.000' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i CARLSBERG A/S der præsenterede et underskud på 1.733.000' DKK.
Flemming har i alt siddet i bestyrelsen hos 38 forskellige selskaber (heraf 19 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 15 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 7 måneder fra 2014 til i dag hos UNISENSE ENVIRONMENT A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 9.928.000' DKK (CARLSBERG BREWERIES A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 62.338' DKK (EJENDOMSAKTIESELSKABET "VED BOLDPARKEN" (Nu: Ejendomspartnerselskabet Ved Boldparken)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 52.158.391' DKK (CARLSBERGFONDET).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 92' DKK (BESENBACHER HOLDING ApS (Nu: BESENBACHER Consulting ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Ole Pedersen.