Jette Karina Martens
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1999 (25 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | MAHJ I/S (Ejer) |
Største overskud: | 693' DKK Martens People ApS (2021) |
Største underskud: | -179' DKK Backstage Burgers ApS (2021) |
Største egenkapital: | 664' DKK Martens Company ApS (2022) |
Største gæld: | 457' DKK Backstage Burgers ApS (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Backstage Burgers ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Martens Company ApS (3 år 7 måneder) |
Seed: 2087886110
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1999 ved MAHJ I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Anders Martin Martens at Jette Karina Martens stiftede MAHJ I/S den dag i januar 1999. Rollen som Ejer og Stifter havde Jette i 1 år 10 måneder, før fratrædelsen den 1. november 2000.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden detailhandel bortset fra butikshandel. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. november 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Martens Company ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Martens People ApS
Via Martens Company ApS -
Backstage Burgers ApS
Via Martens Company ApS
Direktørposter (2)
-
Martens People ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2021 -
Martens Company ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
Martens Company ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.01.2021
Registreringsdato: 26.01.2021 -
Martens Company ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.01.2021
Registreringsdato: 26.01.2021 -
Martens People ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.01.2021
Registreringsdato: 26.01.2021
Blå bog (fortsat)
Jette har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
04.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16,67% -
Stifter, Ejer og Direktør
26.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
26.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.12.2020 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.1999 - 01.11.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jette Karina Martens er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Martens Company ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 301' DKK. Gennem sit holdingselskab Martens Company ApS har Jette dermed også andele i Martens People ApS (100%) og Backstage Burgers ApS (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jette Karina Martens, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Martens People ApS landede et overskud på 693' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 85' DKK (Martens People ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 78' DKK (Backstage Burgers ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 301' DKK (Martens Company ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -328' DKK (Backstage Burgers ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jette' netværk er Anders Martin Martens.