Renee Thorball Jelskov
Erhvervsaktiv siden: | 20. jan. 1984 (40 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | UNILAMP ApS (Direktør) |
Største overskud: | 5.248' DKK Nordic Fos A/S (2021-22) |
Største underskud: | -319' DKK Nordic Underlay - Floorheating A/S (Nu: Nordic Underlay - Floorheating ApS) (2020-21) |
Største egenkapital: | 4.499' DKK Nordic Fos A/S (2021-22) |
Største gæld: | 5.253' DKK Nordic Fos A/S (2023) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Nordic Fos A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af HANDELSSELSKABET AF 26.10.1986 ApS (8 år) |
Seed: 995539988
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1984 ved UNILAMP ApS som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Renee Thorball Jelskov i 3 år, før fratrædelsen den 28. januar 1987.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1987 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 27. november 1987.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Fosnord Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Nordic Fos A/S
Via Fosnord Holding ApS
Tidslinje (57)
-
Nordic Fussbodenheizung ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.06.2024
Registreringsdato: 06.06.2024 -
Nordic Fos A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.06.2024
Registreringsdato: 06.06.2024 -
Fosnord Holding ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.06.2024
Registreringsdato: 06.06.2024
Blå bog (fortsat)
Renee har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
03.11.2021 - 11.05.2023
Bestyrelsesmedlem
03.11.2021 - 12.05.2023
Reel ejer
03.11.2021 - Stadig aktiv
Direktør
17.01.2024 - 01.04.2024
Bestyrelsesmedlem
17.01.2024 - 06.06.2024
Ejerandel: 40% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
25.10.2021 - 30.06.2023
Direktør
25.10.2021 - 30.06.2023
Ejer
25.10.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
20.12.2023 - 06.06.2024
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Reel ejer og Direktør
01.08.2019 - 06.06.2024
Reel ejer
04.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
09.07.2019 - 19.04.2024
Direktør
09.07.2019 - 08.03.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
09.07.2019 - 14.09.2023
Ejerandel: 100%
Renee Thorball Jelskov er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Fosnord Holding ApS (ejer lige nu 40%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -15' DKK. Igennem sit holdingselskab Fosnord Holding ApS har Renee dermed også ejerandele i Nordic Fos A/S (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Renee Thorball Jelskov, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Nordic Fos A/S fremviste et overskud på 5.248' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Nordic Underlay - Floorheating A/S (Nu: Nordic Underlay - Floorheating ApS) fremviste et underskud på 319' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 730' DKK (Nordic Fos A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 28' DKK (Fosnord Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.937' DKK (Nordic Fos A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -15' DKK (Fosnord Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Renee' netværk er Charlotte Saxo Jakobsen.