Henning Gedsø
Karrieren startede hos: | DANBOLIG V/HENNING GEDSØ (Ejer) |
Største overskud: | 4.755' DKK ODDER EL-SERVICE A/S (2019) |
Største underskud: | -1.652' DKK ODDER BOWLING CENTER A/S (Nu: ODDER BOWLING CENTER ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 8.948' DKK H. G. HOLDING ODDER ApS (2020) |
Største gæld: | 11.445' DKK DANBOLIG CITY AARHUS ApS (Nu: DB AARHUS CITY ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos ODDER EL-SERVICE A/S (2022) |
Seed: 20151401
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for nu meget længe siden i DANBOLIG V/HENNING GEDSØ i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Henning Gedsø der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Henning i 40 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 31. oktober 2011.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen ejendomsmæglere mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. oktober 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
H. G. HOLDING ODDER ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Tinghuset - Bistro og Vinbar ApS
Via H. G. HOLDING ODDER ApS
Direktørposter (1)
-
H. G. HOLDING ODDER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2003
Bestyrelsesposter (2)
-
EL-BUTIKKEN ODDER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.08.2007 -
ODDER EL-SERVICE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.08.2007
Ejendomme (3)
Tidslinje (30)
-
ODDER TINGHUS A/S
Fratrådt som direktørDato: 21.12.2020
Registreringsdato: 21.12.2020 -
ODDER TINGHUS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.12.2020
Registreringsdato: 21.12.2020 -
DANBOLIG ODDER ApS (Nu: DB ODDER ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.12.2011
Registreringsdato: 30.12.2011
Blå bog (fortsat)
Henning har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 53 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.08.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.08.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
22.12.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
06.09.2011 - 21.12.2020
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
09.01.2006 - 30.12.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Henning Gedsø er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn H. G. HOLDING ODDER ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.552' DKK. Gennem holdingselskabet H. G. HOLDING ODDER ApS har Henning derfor også andele i Tinghuset - Bistro og Vinbar ApS (5-9.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Henning Gedsø, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor H. G. HOLDING ODDER ApS kunne fremvise et overskud på 615' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor H. G. HOLDING ODDER ApS kunne fremvise et underskud på 200' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.071' DKK (ODDER EL-SERVICE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 161' DKK (ODDER TINGHUS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.552' DKK (H. G. HOLDING ODDER ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 385' DKK (DANBOLIG SKANDERBORG ApS (Nu: DB SKANDERBORG ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Niels Christian Nørnberg Strauss.