Nicole Madeleine Grandjean
Erhvervsaktiv siden: | 25. aug. 1997 (27 år) |
Karrieren startede hos: | MANINI & CO. V/NICOLE GRANDJEAN POULSEN (Ejer) |
Største overskud: | 8.530' DKK MANINI & CO. HOLDING A/S (2023) |
Største underskud: | -6.378' DKK MANINI & CO. HOLDING A/S (2016) |
Største egenkapital: | 22.965' DKK MANINI & CO. HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 6.737' DKK MANINI & CO. A/S (Nu: NIELS POULSEN & SØNNER A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos MANINI & CO A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MANINI & CO. HOLDING A/S (16 år) |
Seed: 2068980460
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1997 ved MANINI & CO. V/NICOLE GRANDJEAN POULSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Nicole Madeleine Grandjean der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Nicole i 6 år 4 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2003.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nicole Grandjean Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MANINI & CO A/S
Via Nicole Grandjean Holding ApS -
Nocat Studio ApS
Via Nicole Grandjean Holding ApS
Direktørposter (2)
-
MANINI & CO A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2013 -
Nicole Grandjean Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.04.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
MANINI & CO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.08.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
Global Beauty Agency ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.04.2019
Registreringsdato: 11.04.2019 -
MANINI & CO A/S (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.07.2017
Registreringsdato: 01.07.2017 -
Global Beauty Agency ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2017
Registreringsdato: 01.07.2017
Blå bog (fortsat)
Nicole har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
06.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.07.2017 - 11.04.2019
Ejerandel: 100% -
Ejer
15.08.2013 - 01.07.2017
Direktør og Bestyrelsesmedlem
15.08.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
24.01.2007 - 05.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.03.2000 - 05.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Nicole Madeleine Grandjean er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Nicole Grandjean Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.754' DKK. Gennem sit holdingselskab Nicole Grandjean Holding ApS har Nicole dermed også andele i MANINI & CO A/S (100%) og Nocat Studio ApS (20-24.99%).
Se også koncerndiagram for Nicole Madeleine Grandjean, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor MANINI & CO A/S landede et overskud på 1.648' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.530' DKK (MANINI & CO. HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 22.965' DKK (MANINI & CO. HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.049' DKK (MANINI & CO A/S).
En af de forbindelser som går igen i Nicole' netværk er Christina Hansen.