Kim Richter
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1986 (38 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Skovsmosegaard Ridecenter v/Kim Richter (Ejer) |
Største overskud: | 306' DKK KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 10 ApS (2020) |
Største underskud: | -197' DKK KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 10 ApS (2018) |
Største egenkapital: | 663' DKK KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 10 ApS (2023) |
Største gæld: | 11' DKK KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 10 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Skovsmosegaard Ridecenter v/Kim Richter (38 år 1 måned) |
Seed: 1191096500
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1986 ved Skovsmosegaard Ridecenter v/Kim Richter (tidligere SKOVMOSEGAARD RIDECENTER V/KIM RICHTER PETERSEN) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Kim Richter og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Kim nu besiddet i 38 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen avl af heste og dyr af hestefamilien.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Skovsmosegaard Ridecenter v/Kim Richter
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 10 ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Bestyrelsesposter (1)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 10 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.05.2008
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 10 ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.05.2010
Registreringsdato: 25.05.2010 -
KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 10 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2008
Registreringsdato: 09.05.2008 -
HSH GUDME CORPORATE FINANCE A/S (Nu: HSH CORPORATE FINANCE A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.03.2007
Registreringsdato: 13.03.2007
Blå bog (fortsat)
Kim har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
09.05.2008 - Stadig aktiv
Ejer
25.05.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter og Ejer
01.08.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
27.11.2006 - 13.03.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.08.1986 - 28.06.1989
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 10 ApS fremviste et overskud på 306' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 10 ApS fremviste et underskud på 197' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Hans Christian Svendsen.