Poul Emil Toft Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1984 (40 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | BJERGBY VINDKRAFT I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bjergby-Tøndering Møllelaug I/S (22 år 8 måneder) |
Seed: 524373254
Erhvervskarrieren startede i 1984 i BJERGBY VINDKRAFT I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Viggo Jensen, Kristen Kirkegaard Skov, Bent Borg, Kai Evan Gjørtz, Kresten Skov Sigaard, Kjeld Skov, Jens Martin Skov, Hans Ladefoged at Poul Emil Toft Kristensen stiftede BJERGBY VINDKRAFT I/S den dag i juni 1984. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Poul i 18 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 3. december 2002.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen elforsyning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 3. december 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bjergby-Tøndering Møllelaug I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Støtteforeningen for Middelalderborgen Østergaard
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 09.12.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Støtteforeningen for Middelalderborgen Østergaard
Tilknyttet som repræsentantDato: 09.12.2022
Registreringsdato: 09.12.2022 -
BJERGBY VINDKRAFT I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 03.12.2002
Registreringsdato: 03.12.2002 -
BJERGBY VINDKRAFT I/S III (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.08.2002
Registreringsdato: 01.08.2002
Blå bog (fortsat)
Poul har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
09.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.02.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.08.2002 - 25.10.2017
Ejerandel: 2,7% -
Stifter og Ejer
01.06.1984 - 03.12.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.11.1988 - 01.08.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Niels Heimann.