Torben Gransgaard
Erhvervsaktiv siden: | 10. sep. 1990 (34 år) |
Karrieren startede hos: | GÅRDEJER TORBEN GRANSGAARD (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af GÅRDEJER TORBEN GRANSGAARD (27 år 3 måneder) |
Seed: 590291826
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1990 i GÅRDEJER TORBEN GRANSGAARD med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Torben Gransgaard der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Torben i 27 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen avl af malkekvæg. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2017.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
GÅRDEJER TORBEN GRANSGAARD (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017 -
Kromandens Græsningslaug I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 03.07.2017
Registreringsdato: 03.07.2017 -
Kromandens Græsningslaug I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2013
Registreringsdato: 01.01.2013
Blå bog (fortsat)
Torben har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
05.04.2019 - 07.09.2023
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
10.09.1990 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2013 - 03.07.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Jesper Korsholm.