Troels Mørch Tuxen
Erhvervsaktiv siden: | 26. nov. 1984 (39 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | KEPHREN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 128.344.317' DKK TAKEDA A/S (2018-19) |
Største underskud: | -414.257' DKK TAKEDA A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 67.001.349' DKK TAKEDA A/S (2015-16) |
Største gæld: | 16.720.591' DKK TAKEDA A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 308 årsværk hos DANSK BYGNINGSKONTROL A/S (Nu: Polygon A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bech-Bruun (24 år 8 måneder) |
Seed: 1144290136
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1984 i KEPHREN A/S (tidligere DANSK CAPITAL PLACERING ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Troels Mørch Tuxen i 5 år 11 måneder, inden stoppet d. 8. november 1990.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1997 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 27. august 1997.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bech-Bruun
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (4)
Tidslinje (475)
-
E-INVEST INTERNATIONAL ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.09.2024
Registreringsdato: 04.09.2024 -
TAKEDA A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.08.2024
Registreringsdato: 28.08.2024 -
UDDANNELSEN ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.10.2023
Registreringsdato: 18.10.2023
Blå bog (fortsat)
Troels har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter og Ejer
01.01.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
26.04.2017 - 18.07.2017
Bestyrelsesmedlem
18.07.2017 - 04.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2019 - 28.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Troels Mørch Tuxen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem i TAKEDA A/S der præsenterede et overskud på 231.792' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i OXYMAT A/S der præsenterede et underskud på 30.653' DKK.
Troels har i alt siddet i bestyrelsen hos 202 forskellige selskaber (heraf 16 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 3 måneder fra 2007 til 2022 hos OXYMAT A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 26.868' DKK (OXYMAT A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.369' DKK (DANSK BYGNINGSKONTROL A/S (Nu: Polygon A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 205.883' DKK (GOTHERSGADE 13-19 A/S (Nu: IWH Ejendomsinvest ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -23.793' DKK (E-INVEST INTERNATIONAL ApS).
En af de forbindelser som går igen i Troels' netværk er Ole Nørgaard.