Niels Kristian Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 30. sep. 1976 (47 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS AF 30/9 1976 (Direktør) |
Største overskud: | 15.637' DKK NIELS KRISTIAN HANSEN. HENNE STRAND A/S (2020-21) |
Største underskud: | -11.581' DKK HAVBO HENNE ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 103.111' DKK NIELS KRISTIAN HANSEN. HENNE STRAND A/S (2022-23) |
Største gæld: | 51.995' DKK KØBMAND HANSENS FERIEHUSUDLEJNING A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos KØBMAND HANSENS FERIEHUSUDLEJNING A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af ApS AF 30/9 1976 (43 år 4 måneder) |
Seed: 1844524167
Det begyndte for længe siden i ApS AF 30/9 1976 (tidligere ApS NIELS KRISTIAN HANSEN, HENNE STRAND) i hvervet som Direktør og Ejer. Hvervet som Direktør havde Niels Kristian Hansen i 16 år 8 måneder, inden stoppet d. 11. juni 1993.
I dag opererer virksomheden indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 1.954' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
NIELS KRISTIAN HANSEN. HENNE STRAND A/S
Ejerandel: 25-33.33% -
OBTON SOLENERGI WELLE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 15-19.99%
Indirekte ejede Selskaber (15)
-
INVESTERINGSSELSKABET AF 1/6 2009 ApS
Via NIELS KRISTIAN HANSEN. HENNE STRAND A/S -
MARIELYST STRANDPARK CENTER K/S
Via INVESTERINGSSELSKABET AF 1/6 2009 ApS -
HENNE GOLFBANE A/S
Via NIELS KRISTIAN HANSEN. HENNE STRAND A/S -
HAVBO HENNE ApS
Via NIELS KRISTIAN HANSEN. HENNE STRAND A/S -
FÆRGESTATIONSVEJ 4 ApS
Via NIELS KRISTIAN HANSEN. HENNE STRAND A/S -
Handelsselskabet af 22/10 2015 A/S
Via NIELS KRISTIAN HANSEN. HENNE STRAND A/S -
Købmand Hansens Supermarked, Henne Strand A/S
Via NIELS KRISTIAN HANSEN. HENNE STRAND A/S -
KØBMAND HANSENS FERIEHUSUDLEJNING A/S
Via NIELS KRISTIAN HANSEN. HENNE STRAND A/S -
BOOKINGSTUDIO A/S
Via KØBMAND HANSENS FERIEHUSUDLEJNING A/S -
INET-DESIGN ApS
Via KØBMAND HANSENS FERIEHUSUDLEJNING A/S -
Købmand Hansens Ejendomme ApS
Via NIELS KRISTIAN HANSEN. HENNE STRAND A/S -
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 19
Via NIELS KRISTIAN HANSEN. HENNE STRAND A/S -
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 17
Via NIELS KRISTIAN HANSEN. HENNE STRAND A/S -
Lindvig Ferie-og Kursuscenter ApS
Via NIELS KRISTIAN HANSEN. HENNE STRAND A/S -
K/S OBTON SOLENERGI WELLE
Via OBTON SOLENERGI WELLE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Direktørposter (1)
-
INVESTERINGSSELSKABET AF 1/6 2009 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2016
Bestyrelsesposter (5)
-
NIELS KRISTIAN HANSEN. HENNE STRAND A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.07.2016 -
HENNE GOLFBANE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.10.1989 -
HENNE STRAND HANDELSSTANDSFORENING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.07.2016 -
Købmand Hansens Supermarked, Henne Strand A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.07.2016 -
MARIELYST STRANDPARK CENTER K/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.11.2016
Ejendomme (5)
Tidslinje (96)
-
Købmand Hansen Ejendomme ApS (Nu: Købmand Hansens Ejendomme ApS)
Fratrådt som direktørDato: 18.12.2023
Registreringsdato: 18.12.2023 -
B.B. HENNE A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.10.2022
Registreringsdato: 04.10.2022 -
FERIEBYG A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.05.2022
Registreringsdato: 05.05.2022
Blå bog (fortsat)
Niels har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 47 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Ejer
17.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
17.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Stifter, Reel ejer og Direktør
30.06.2016 - 18.12.2023
Ejer
30.06.2016 - 20.09.2017
Reel ejer
20.09.2017 - 30.04.2018
Reel ejer
01.05.2018 - 27.06.2019
Reel ejer
28.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Bestyrelsesmedlem
25.09.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.05.2009 - 30.04.2018
Reel ejer
01.05.2018 - 27.06.2019
Reel ejer
28.06.2019 - 21.05.2023
Reel ejer
22.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30%
Niels Kristian Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i NIELS KRISTIAN HANSEN. HENNE STRAND A/S der præsenterede et overskud på 15.637' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem i MARIELYST STRANDPARK CENTER K/S der præsenterede et underskud på 11.207' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 31 forskellige selskaber (heraf 11 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 34 år 11 måneder fra 1989 til i dag hos HENNE GOLFBANE A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 14.173' DKK (KØBMAND HANSENS FERIEHUSUDLEJNING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 4.141' DKK (Købmand Hansen Ejendomme ApS (Nu: Købmand Hansens Ejendomme ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 103.111' DKK (NIELS KRISTIAN HANSEN. HENNE STRAND A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -19.517' DKK (MARIELYST STRANDPARK CENTER K/S).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Carsten Holmegaard Hansen.