Lars Egedal
Erhvervsaktiv siden: | 3. jan. 1984 (40 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Freddal v/Lars Egedal (Stifter) |
Største overskud: | 198.328' DKK FREDENSBORG SPILDEVAND A/S (2017) |
Største underskud: | -187.001' DKK FREDENSBORG SPILDEVAND A/S (2018) |
Største egenkapital: | 1.515.210' DKK FREDENSBORG FORSYNING HOLDING A/S (2021) |
Største gæld: | 81.135' DKK FREDENSBORG SPILDEVAND A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af Freddal v/Lars Egedal (40 år 8 måneder) |
Seed: 1285811946
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1984 i Freddal v/Lars Egedal (tidligere FREDDAL V/LARS EGEDAL HANSEN) med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Lars Egedal og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Lars nu bestreddet i 40 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Freddal v/Lars Egedal
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
FREDDAL HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Work4All ApS UNDER KONKURS
Via FREDDAL HOLDING ApS -
Work 4 All ApS
Via FREDDAL HOLDING ApS -
Ammunitionsarsenalet - AMA Group ApS
Via FREDDAL HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
FREDDAL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2002 -
Work 4 All ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2017
Tidslinje (68)
-
Ammunitionsarsenalet - AMA Group ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.08.2024
Registreringsdato: 09.08.2024 -
Ammunitionsarsenalet - AMA Group ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 18.03.2024
Registreringsdato: 18.03.2024 -
Ammunitionsarsenalet - AMA Group ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.03.2024
Registreringsdato: 18.03.2024
Blå bog (fortsat)
Lars har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
03.01.1984 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
16.02.2024 - 09.08.2024
Ejer
18.03.2024 - 18.03.2024
Reel ejer
01.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Direktør
21.08.2014 - 09.10.2014
Bestyrelsesmedlem
09.10.2014 - 22.12.2015
Direktør
05.01.2015 - 08.01.2016
Direktør
01.10.2016 - 06.03.2023
Reel ejer
12.01.2017 - 09.08.2020
Reel ejer
10.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
16.03.2020 - 16.06.2022
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter og Ejer
01.11.2002 - 24.02.2022
Direktør
01.11.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.02.2011 - 24.02.2022
Ejer
25.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Lars Egedal er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FREDDAL HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -2.677' DKK. Igennem holdingselskabet FREDDAL HOLDING ApS har Lars derfor også ejerandele i Work4All ApS (100%), Work 4 All ApS (100%) & Ammunitionsarsenalet - AMA Group ApS (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Lars Egedal, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor FREDDAL HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 438' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor Jumping Fun ApS kunne offentliggøre et underskud på 3.444' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 730' DKK (FREDENSBORG FORSYNING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.902' DKK (FREDENSBORG SPILDEVAND A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.507.084' DKK (FREDENSBORG FORSYNING HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.123' DKK (Jumping Fun ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Niels Erik Pedersen.