Ole Vestergaard
Karrieren startede hos: | P. VESTERGAARD MØBELFABRIK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 106.393' DKK SILKEBORG IDRÆTSFORENING FODBOLD SUPPORT A/S (Nu: SILKEBORG IF INVEST A/S) (2022) |
Største underskud: | -5.383' DKK EJENDOMSSELSKABET BALLE HUSE AF 23/3 2007 ApS (2016) |
Største egenkapital: | 348.618' DKK SILKEBORG IDRÆTSFORENING FODBOLD SUPPORT A/S (Nu: SILKEBORG IF INVEST A/S) (2023) |
Største gæld: | 61.797' DKK FONDEN SILKEBORG TEATERBYGNING (Nu: FONDEN MUSIK- OG TEATERHUSET, SILKEBORG) (2017) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos FONDEN SILKEBORG TEATERBYGNING (Nu: FONDEN MUSIK- OG TEATERHUSET, SILKEBORG) (2022) |
Seed: 1941285661
Karrieren I Danmark begyndte for alvor for længe siden i P. VESTERGAARD MØBELFABRIK A/S som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Ole Vestergaard i 25 år 5 måneder, inden stoppet d. 26. maj 1997.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 20. november 2001.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Nyinvest I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
OV Ejendomme
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Oles Holding Silkeborg ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BAVARIA Holding A/S
Via Oles Holding Silkeborg ApS -
EJENDOMSSELSKABET BALLE HUSE AF 23/3 2007 ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via BAVARIA Holding A/S
Direktørposter (1)
-
Oles Holding Silkeborg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.11.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
BAVARIA Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.04.2015 -
Oles Holding Silkeborg ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.11.2023
Ejendomme (6)
Tidslinje (80)
-
EJENDOMSSELSKABET VÆVERVEJ 33-35 A/S
Fratrådt som direktørDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
EJENDOMSSELSKABET VÆVERVEJ 33-35 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
EJENDOMSSELSKABET BALLE HUSE AF 23/3 2007 ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024
Blå bog (fortsat)
Ole har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 52 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
02.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
15.02.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
31.12.2006 - 01.11.2023
Bestyrelsesmedlem
30.01.2007 - 14.04.2015
Direktør og Bestyrelsesmedlem
15.04.2015 - 02.09.2024
Reel ejer
02.11.2023 - 02.09.2024
Ejerandel: 75% -
Direktør
21.03.2016 - 01.03.2024
Reel ejer
30.12.2016 - 01.11.2023
Reel ejer
02.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75%
Ole Vestergaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Oles Holding Silkeborg ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 23.308' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet BAVARIA Holding A/S (75%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Ole Vestergaard, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Ole Vestergaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i EJENDOMSSELSKABET VÆVERVEJ 33-35 A/S der præsenterede et overskud på 9.425' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i EJENDOMSSELSKABET VÆVERVEJ 33-35 A/S der præsenterede et underskud på 4.662' DKK.
Ole har i alt siddet i bestyrelsen hos 25 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 33 år fra 1984 til 2017 hos INSTYLE ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 41.954' DKK (SILKEBORG IDRÆTSFORENING FODBOLD SUPPORT A/S (Nu: SILKEBORG IF INVEST A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 366' DKK (FONDEN SILKEBORG TEATERBYGNING (Nu: FONDEN MUSIK- OG TEATERHUSET, SILKEBORG)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 348.618' DKK (SILKEBORG IDRÆTSFORENING FODBOLD SUPPORT A/S (Nu: SILKEBORG IF INVEST A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.960' DKK (EJENDOMSSELSKABET BALLE HUSE AF 23/3 2007 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Kai Vestergaard.