Mogens Kihl-Plambek
Erhvervsaktiv siden: | 6. sep. 1979 (45 år) |
Karrieren startede hos: | HUSUM TOTAL V/MOGENS KIHL-PLAMBEK (Ejer) |
Største overskud: | 3.091' DKK HUSUM ENTREPRISE A/S (2019) |
Største underskud: | -2.791' DKK ULL HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 11.044' DKK ULL HOLDING ApS (2020) |
Største gæld: | 5.800' DKK HUSUM ENTREPRISE A/S (2020) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos HUSUM ENTREPRISE A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af HUSUM TOTAL V/MOGENS KIHL-PLAMBEK (27 år 6 måneder) |
Seed: 502048585
Erhvervskarrieren startede for alvor for nu meget længe siden i HUSUM TOTAL V/MOGENS KIHL-PLAMBEK med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Mogens Kihl-Plambek der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Mogens i 27 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 31. marts 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen malerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. marts 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ULL HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
MP DAN EJENDOMME ApS
Via ULL HOLDING ApS -
SEJERØ CAMPING ApS
Via ULL HOLDING ApS -
MindFlex A/S
Via ULL HOLDING ApS -
HUSUM ENTREPRISE A/S
Via ULL HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
HUSUM ENTREPRISE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.09.2006 -
ULL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2012 -
MP DAN EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.01.2006 -
SEJERØ CAMPING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
HUSUM ENTREPRISE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.04.2004
Ejendomme (5)
Tidslinje (28)
-
Stald Trophy Hunters I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 15.11.2017
Registreringsdato: 15.11.2017 -
FIRMAFISKEN.DK ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.11.2016
Registreringsdato: 14.11.2016 -
FIRMAFISKEN.DK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.08.2016
Registreringsdato: 24.08.2016
Blå bog (fortsat)
Mogens har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 45 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer og Direktør
12.09.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2006 - Stadig aktiv
Direktør
23.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.07.2005 - Stadig aktiv
Direktør
20.09.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2012 - 15.11.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
20.09.2013 - 15.08.2016
Direktør
24.08.2016 - 14.11.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Mogens Kihl-Plambek er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ULL HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.178' DKK. Igennem holdingselskabet ULL HOLDING ApS har Mogens derfor også ejerandele i MP DAN EJENDOMME ApS (100%), SEJERØ CAMPING ApS (100%), MindFlex A/S (20-24.99%) & HUSUM ENTREPRISE A/S (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Mogens Kihl-Plambek, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor HUSUM ENTREPRISE A/S kunne offentliggøre et overskud på 3.091' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor ULL HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 2.791' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.861' DKK (ApS KBUS 17 NR. 4669 (Nu: MP DAN EJENDOMME ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 526' DKK (HUSUM ENTREPRISE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.178' DKK (ULL HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -31' DKK (HUSUM ENTREPRISE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Peter Kihl-plambek.