Frank Kildegaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1998 (26 år) |
Karrieren startede hos: | Kildegaard's Vvs & Gasteknik v/Frank Petersen (Ejer) |
Største overskud: | 5.702' DKK HOVEDSTADENS GAS SERVICE A/S (Nu: OK Energiteknik A/S) (2015-16) |
Største underskud: | -25.338' DKK HOVEDSTADENS GAS SERVICE A/S (Nu: OK Energiteknik A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 18.434' DKK FKP HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 43.069' DKK HOVEDSTADENS GAS SERVICE A/S (Nu: OK Energiteknik A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 73 årsværk hos HOVEDSTADENS GAS SERVICE A/S (Nu: OK Energiteknik A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af KILDEGAARD VVS & GASTEKNIK A/S (21 år 2 måneder) |
Seed: 837956400
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1998 ved Kildegaard's Vvs & Gasteknik v/Frank Petersen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Frank Kildegaard der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Frank i 4 år 10 måneder, før fratrædelsen den 31. juli 2003.
Virksomheden opererede indenfor branchen vvs-installatører og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. juli 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FKP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
KILDEGAARD VVS & GASTEKNIK A/S
Via FKP HOLDING ApS -
KILDEGAARD EJENDOMME ApS
Via FKP HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
KILDEGAARD EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.02.2007 -
FKP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.04.2005 -
KILDEGAARD VVS & GASTEKNIK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2003
Bestyrelsesposter (1)
-
KILDEGAARD VVS & GASTEKNIK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2003
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
HOVEDSTADENS GAS SERVICE A/S (Nu: OK Energiteknik A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.03.2009
Registreringsdato: 19.03.2009 -
KILDEGAARD EJENDOMME ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.02.2007
Registreringsdato: 05.02.2007 -
HOVEDSTADENS GAS SERVICE A/S (Nu: OK Energiteknik A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.09.2006
Registreringsdato: 22.09.2006
Blå bog (fortsat)
Frank har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
05.02.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.04.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
30.06.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.09.2006 - 19.03.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.09.1998 - 31.07.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Frank Kildegaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FKP HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 18.434' DKK. Igennem sit holdingselskab FKP HOLDING ApS har Frank dermed også ejerandele i KILDEGAARD VVS & GASTEKNIK A/S (100%) og KILDEGAARD EJENDOMME ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Frank Kildegaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor KILDEGAARD EJENDOMME ApS fremviste et overskud på 4.125' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.894' DKK (FKP HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 25.338' DKK (HOVEDSTADENS GAS SERVICE A/S (Nu: OK Energiteknik A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.434' DKK (FKP HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.737' DKK (KILDEGAARD VVS & GASTEKNIK A/S).
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Preben Kildegaard Petersen.