Hilmer Jensen
Karrieren startede hos: | JERA EJENDOM ApS (Direktør) |
Største overskud: | 572' DKK CREOL A/S (Nu: CREOL ApS) (2018-19) |
Største underskud: | -406' DKK CREOL A/S (Nu: CREOL ApS) (2020-21) |
Største egenkapital: | 1.093' DKK CREOL A/S (Nu: CREOL ApS) (2014-15) |
Største gæld: | 1.692' DKK CREOL A/S (Nu: CREOL ApS) (2014-15) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos CREOL A/S (Nu: CREOL ApS) (2018-19) |
Seed: 1144679391
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Hilmer Jensen. Den første gang Hilmer var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 1970 hos JERA EJENDOM ApS (tidligere N. E. FROM, SØLVSMEDIE A/S) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Hilmer Jensen i 29 år 4 måneder, før stoppet d. 26. oktober 1999.
Virksomhedens branche var dengang indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 25. februar 2009.
Tidslinje (18)
-
PARTREDERIET DANICA IX (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
PARTREDERIET INVEST VIII (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
CREOL A/S (Nu: CREOL ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.11.2014
Registreringsdato: 27.11.2014
Blå bog (fortsat)
Hilmer har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Karrieren har i alt varet 52 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
05.06.1987 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
15.10.1986 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
28.12.2009 - 27.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.05.1986 - 26.10.1999
Direktør
01.05.1986 - 30.05.1995
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
23.06.1970 - 26.10.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Hilmer' netværk er John Due Boesen.