Paul Bo Frier Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 26. sep. 1975 (48 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | H.S. MØLLER AF 13. FEBRUAR 1997 ApS (Revisor) |
Største overskud: | 2.427' DKK REVISIONSANPARTSSELSKABET BO FRIER (Nu: FRIER, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB) (2021) |
Største underskud: | -1.460' DKK Frier ApS af 1/1-2020 (2021) |
Største egenkapital: | 31.672' DKK KIPO INVEST ApS (2020-21) |
Største gæld: | 40.677' DKK KIPO INVEST ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos BROLÆGGERTEAMET ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af REVISIONSCENTRET FRIER V/P FRIER NIELSEN (44 år 5 måneder) |
Seed: 1104399677
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor for mange år siden hos H.S. MØLLER AF 13. FEBRUAR 1997 ApS (tidligere CONDUCTING SOFTWARE ApS) som Revisor. Denne rolle havde Paul Bo Frier Nielsen i 33 år 3 måneder, inden stoppet den 7. januar 2009.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor computerprogrammering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 5. februar 2014.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
FRIER, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 100% -
ULRIKKENBORG LEJEADMINISTRATION ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
REVISIONSCENTRET FRIER V/P FRIER NIELSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Frier ApS af 1/1-2020 UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via FRIER, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Direktørposter (2)
-
FRIER, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.02.2001 -
ULRIKKENBORG LEJEADMINISTRATION ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2009
Bestyrelsesposter (2)
-
Frier ApS af 1/1-2020 UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 28.09.2021 -
AKTIERÅDET A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.03.2013
Tidslinje (111)
-
ADR NR. 1267 ApS (Nu: Frier ApS af 1/1-2020)
Fratrådt som direktørDato: 28.09.2021
Registreringsdato: 28.09.2021 -
Frier ApS af 1/1-2020 (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.09.2021
Registreringsdato: 28.09.2021 -
ICRETE ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.12.2015
Registreringsdato: 10.12.2015
Blå bog (fortsat)
Paul har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.03.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
25.06.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Ejer
01.07.1993 - Stadig aktiv
Direktør
19.02.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.1980 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.01.1989 - 28.09.2021
Reel ejer
01.07.1993 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor REVISIONSANPARTSSELSKABET BO FRIER (Nu: FRIER, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB) fremviste et overskud på 2.427' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Frier ApS af 1/1-2020 fremviste et underskud på 1.460' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.254' DKK (BRDR. FUNDER ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 200' DKK (BODYNAMIC INSTITUTE 2000 ApS (Nu: BODYNAMIC INTERNATIONAL ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.554' DKK (REVISIONSANPARTSSELSKABET BO FRIER (Nu: FRIER, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -477' DKK (AKTIERÅDET A/S).
En af de forbindelser som går igen i Paul' netværk er Henning Siewers Møller.