Jens Christian Heinrich Vollstedt
Karrieren startede hos: | CHRISTIAN VOLLSTEDT EJENDOMS- OG INVESTERINGSSELSKAB A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.709' DKK ÅÆØ 647 ApS (Nu: CHRISTIAN VOLLSTEDT - SØNDERJYSKE DIPLOMPØLSER ApS AF 01.01.2000) (2016) |
Største underskud: | -1.557' DKK JCH VOLLSTEDT HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 10.305' DKK MRD Immo ApS (2020-21) |
Største gæld: | 40.954' DKK MRD Immo ApS (2022) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos ÅÆØ 647 ApS (Nu: CHRISTIAN VOLLSTEDT - SØNDERJYSKE DIPLOMPØLSER ApS AF 01.01.2000) (2016) |
Seed: 1876902512
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor for nu mange år siden hos CHRISTIAN VOLLSTEDT EJENDOMS- OG INVESTERINGSSELSKAB A/S (tidligere CHRISTIAN VOLLSTEDT A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jens Christian Heinrich Vollstedt i 33 år 8 måneder, før stoppet d. 24. maj 2005.
I dag arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 177' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JCH VOLLSTEDT HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Vollstedt Consulting ApS
Via JCH VOLLSTEDT HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
JCH VOLLSTEDT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.08.2011 -
Vollstedt Consulting ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (25)
-
Christian Vollstedt (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 04.07.2024
Registreringsdato: 04.07.2024 -
Vollstedt Consulting ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.06.2022
Registreringsdato: 27.06.2022 -
MRD Immo ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.05.2022
Registreringsdato: 10.05.2022
Blå bog (fortsat)
Jens har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 53 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
23.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Direktør
27.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
08.08.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.2018 - 04.07.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jens Christian Heinrich Vollstedt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JCH VOLLSTEDT HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -563' DKK. Igennem holdingselskabet JCH VOLLSTEDT HOLDING ApS har Jens derfor også ejerandele i Vollstedt Consulting ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Jens Christian Heinrich Vollstedt, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor JCH VOLLSTEDT HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.195' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor JCH VOLLSTEDT HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.557' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 968' DKK (ÅÆØ 647 ApS (Nu: CHRISTIAN VOLLSTEDT - SØNDERJYSKE DIPLOMPØLSER ApS AF 01.01.2000)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.482' DKK (INDIA DAN A/S (Nu: MOGUNTIA A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.387' DKK (MRD Immo ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -563' DKK (JCH VOLLSTEDT HOLDING ApS).