Lars Hagemann
Erhvervsaktiv siden: | 23. jun. 2008 (16 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | special purpose training v/Lars Hagemann (Ejer) |
Største overskud: | 307' DKK SafetySecurity ApS (2021) |
Største underskud: | -62' DKK SafetySecurity ApS (2018) |
Største egenkapital: | 241' DKK SafetySecurity ApS (2023) |
Største gæld: | 0' DKK SafetySecurity ApS (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos SafetySecurity ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af SafetySecurity ApS (11 år 9 måneder) |
Seed: 172083812
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2008 ved special purpose training v/Lars Hagemann med titlen som Ejer. Lars Hagemann erhvervede virksomheden special purpose training v/Lars Hagemann d. 23. juni 2008. Lars der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer bestred Lars i 4 år 5 måneder, før stoppet den 1. december 2012.
Virksomheden opererede indenfor undervisning inden for sport og fritid. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. december 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SafetySecurity ApS
Ejerandel: 100%
Tidslinje (14)
-
SafetySecurity ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.06.2020
Registreringsdato: 12.06.2020 -
SafetySecurity ApS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 11.06.2020
Registreringsdato: 11.06.2020 -
SafetySecurity ApS (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.02.2018
Registreringsdato: 07.02.2018
Blå bog (fortsat)
Lars har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 2 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
08.12.2012 - Stadig aktiv
Ejer
12.12.2012 - 24.01.2018
Ejer
25.01.2018 - 06.02.2018
Reel ejer
07.02.2018 - 11.03.2018
Ejer
07.02.2018 - 11.06.2020
Reel ejer
12.03.2018 - 11.06.2020
Ejer
12.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
23.06.2008 - 01.12.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
10.11.2010 - 15.04.2011
Bestyrelsesmedlem
15.04.2011 - 14.11.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor SafetySecurity ApS kunne offentliggøre et overskud på 307' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor SafetySecurity ApS kunne offentliggøre et underskud på 62' DKK.