Thomas Flensted
Erhvervsaktiv siden: | 28. nov. 2003 (20 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | THOMAS FLENSTED A/S (Direktør) |
Største overskud: | 11.620' DKK Birgit Holding 9/12-2020 ApS (2020-21) |
Største underskud: | -92' DKK Thomas Flensted Holding ApS (2018) |
Største egenkapital: | 23.421' DKK Birgit Holding 9/12-2020 ApS (2020-21) |
Største gæld: | 6.403' DKK Birgit Holding 9/12-2020 ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Thomas Flensted Holding ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Thomas Flensted Holding ApS (8 år 1 måned) |
Seed: 1991360216
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2003 i THOMAS FLENSTED A/S (tidligere THOMAS FLENSTED ApS) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Thomas Flensted i 5 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 20. marts 2009.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor vejgodstransport. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2009.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Thomas Flensted Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Birgit Holding 9/12-2020 ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
SKOVLUND HOLDING ApS
Via Birgit Holding 9/12-2020 ApS -
WOODGROVE VENTURE ApS
Via SKOVLUND HOLDING ApS -
BY MOGENSEN ApS
Via WOODGROVE VENTURE ApS
Direktørposter (1)
-
Thomas Flensted Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.10.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
Birgit Holding 9/12-2020 ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.04.2021
Registreringsdato: 27.04.2021 -
Thomas Flensted (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2016
Registreringsdato: 31.12.2016 -
Thomas Flensted Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.10.2016
Registreringsdato: 29.10.2016
Blå bog (fortsat)
Thomas har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
27.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Ejer
21.08.2016 - Stadig aktiv
Direktør
29.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
23.04.2014 - 31.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
22.12.2010 - 17.06.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.03.2010 - 28.03.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Birgit Holding 9/12-2020 ApS kunne offentliggøre et overskud på 11.620' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Thomas Flensted Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 92' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Henry Heiberg.