Niels Johansen
Karrieren startede hos: | HOLA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 27.809' DKK Sten Jensen Gruppen A/S (2022-23) |
Største underskud: | -31.649' DKK RINGSTED BYGNINGSENTREPRISE A/S (Nu: ALTAN.DK A/S) (2016-17) |
Største egenkapital: | 65.671' DKK A/S PSE NR. 4515 (Nu: HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S) (2023) |
Største gæld: | 124.829' DKK A/S PSE NR. 4515 (Nu: HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 232 årsværk hos SNEDKERMESTER ARNE PEDERSEN A/S (2023) |
Seed: 1116825804
Det hele begyndte for alvor for nu flere år siden ved HOLA A/S (tidligere AKTIESELSKABET HOLTEN LANGES TRÆLASTHANDEL) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Niels Johansen i 96 år 2 måneder, før fratrædelsen den 31. januar 2005.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 316' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NIELS JOHANSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
MANZARD ApS
Via NIELS JOHANSEN HOLDING ApS -
Manzard Ejendomme ApS
Via NIELS JOHANSEN HOLDING ApS -
DJN Ulvshale ApS
Via NIELS JOHANSEN HOLDING ApS -
ULVSHALE STRANDBAKKE A/S
Via DJN Ulvshale ApS -
DJN Sukkerfabrikken ApS
Via NIELS JOHANSEN HOLDING ApS -
Manzard Mosevænget ApS
Via NIELS JOHANSEN HOLDING ApS -
Benløse Skel ApS
Via NIELS JOHANSEN HOLDING ApS
Direktørposter (7)
-
NIELS JOHANSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.04.1998 -
Manzard Mosevænget ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.03.2022 -
MANZARD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2005 -
Benløse Skel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.2023 -
Manzard Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.09.2020 -
DJN Sukkerfabrikken ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.03.2021 -
DJN Ulvshale ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.03.2021
Bestyrelsesposter (4)
-
PerfuseCell A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2008 -
ENTREPRENØR JES PEDERSEN, SORØ ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.10.2023 -
Sten Jensen Gruppen A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.04.2024 -
Fazade A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.11.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (130)
-
SNEDKERMESTER ARNE PEDERSEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2024
Registreringsdato: 22.05.2024 -
Sten Jensen Gruppen A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.04.2024
Registreringsdato: 09.04.2024 -
ENTREPRENØR JES PEDERSEN, SORØ ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.10.2023
Registreringsdato: 12.10.2023
Blå bog (fortsat)
Niels har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 115 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
09.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
15.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
29.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
24.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Niels Johansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NIELS JOHANSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 37.451' DKK. Igennem sit holdingselskab NIELS JOHANSEN HOLDING ApS har Niels dermed også ejerandele i MANZARD ApS (100%), Manzard Ejendomme ApS (100%), DJN Ulvshale ApS (33.34-49.99%), DJN Sukkerfabrikken ApS (50-66.65%), Manzard Mosevænget ApS (100%) og Benløse Skel ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Niels Johansen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Niels Johansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved GRØN VÆKST A/S der præsenterede et overskud på 23.086' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved GRØN VÆKST A/S der præsenterede et underskud på 2.140' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 48 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 96 år 2 måneder fra 1908 til 2005 hos HOLA A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 27.809' DKK (Sten Jensen Gruppen A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 177' DKK (DJN Sukkerfabrikken ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 65.671' DKK (A/S PSE NR. 4515 (Nu: HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -455' DKK (DJN Sukkerfabrikken ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Jesper Wichmand Larsen.