Hakki Kilic
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1996 (28 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | AK FOOD V/HAKKI KILIC (Ejer) |
Største overskud: | 1.414' DKK HHAK Holding IVS (Nu: HHAK Holding ApS) (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 4.082' DKK HHAK Holding IVS (Nu: HHAK Holding ApS) (2023) |
Største gæld: | 7' DKK HHAK Holding IVS (Nu: HHAK Holding ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Istanbul Bageri I/S v/Okan Kevioglu & Cihangir Kilic (12 år 10 måneder) |
Seed: 1776867093
Karrieren i erhvervslivet startede i 1996 i AK FOOD V/HAKKI KILIC i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Hakki Kilic der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Hakki i 3 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 1. oktober 1999.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. oktober 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HHAK Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
BIRLIK Holding ApS
Via HHAK Holding ApS -
MEGAFOOD ApS
Via BIRLIK Holding ApS -
KILIC MARKED ApS
Via BIRLIK Holding ApS -
M&F Ejendomme ApS
Via BIRLIK Holding ApS -
Breadhouse ApS
Via BIRLIK Holding ApS -
M & F invest ApS
Via BIRLIK Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (1)
-
HHAK Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2018
Tidslinje (8)
-
HHAK Holding IVS (Nu: HHAK Holding ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 10.12.2018
Registreringsdato: 10.12.2018 -
HHAK Holding IVS (Nu: HHAK Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 27.11.2018
Registreringsdato: 27.11.2018 -
HHAK Holding IVS (Nu: HHAK Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.12.2016
Registreringsdato: 24.12.2016
Blå bog (fortsat)
Hakki har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
24.12.2016 - 27.11.2018
Ejer
24.12.2016 - Stadig aktiv
Direktør
10.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
14.04.1997 - 12.03.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.1996 - 01.10.1999
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Hakki Kilic er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HHAK Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.082' DKK. Gennem holdingselskabet HHAK Holding ApS har Hakki derfor også andele i BIRLIK Holding ApS (10-14.99%).
Se også koncerndiagram for Hakki Kilic, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor HHAK Holding IVS (Nu: HHAK Holding ApS) kunne fremvise et overskud på 1.414' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Hakki' netværk er Erhan Kilic.