Gunnar Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1979 (45 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | GUNNAR SØRENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.930' DKK FLEX-FODER A/S (Nu: DANISH GRAIN TERMINALS A/S) (2019) |
Største underskud: | -1.423' DKK AquaDjurs A/S (2023) |
Største egenkapital: | 1.999.233' DKK AquaDjurs A/S (2023) |
Største gæld: | 218.437' DKK AquaDjurs A/S (2023) |
Flest årsværk: | 36 årsværk hos AquaDjurs A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af GUNNAR SØRENSEN (45 år 3 måneder) |
Seed: 393567188
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor for nu flere år siden ved GUNNAR SØRENSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Gunnar Sørensen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Gunnar nu besiddet i 45 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen avl af malkekvæg.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GUNNAR SØRENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
AquaDjurs A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2024
Tidslinje (24)
-
AquaDjurs A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.05.2024
Registreringsdato: 21.05.2024 -
FONDEN FOR DJURSLAND ERHVERV (Nu: FONDEN FOR DESTINATION DJURSLAND)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.09.2012
Registreringsdato: 28.09.2012 -
DANGRØNT PRODUCTS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.10.2010
Registreringsdato: 18.10.2010
Blå bog (fortsat)
Gunnar har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 45 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.07.1979 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.01.2021 - 01.05.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
18.10.2007 - 28.09.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Gunnar har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 5 måneder fra 2005 til 2010 hos DANGRØNT PRODUCTS A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 919' DKK (FLEX-FODER A/S (Nu: DANISH GRAIN TERMINALS A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.423' DKK (AquaDjurs A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.999.233' DKK (AquaDjurs A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 97.634' DKK (FLEX-FODER A/S (Nu: DANISH GRAIN TERMINALS A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Gunnar' netværk er Anne Lind Gleerup.