Viggo Korsholm Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1982 (41 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | BRENDERUP SERVICECENTER NORDSJÆLLAND A/S (Direktør) |
Største overskud: | 495' DKK GRÆSTED BILER AUTOHJØRNET ApS (Nu: BRENDERUP SERVICECENTER NORDSJÆLLAND A/S) (2014-15) |
Største underskud: | -2.001' DKK RØDEGÅRD HOLDING ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 6.121' DKK RØDEGÅRD HOLDING ApS (2013-14) |
Største gæld: | 6.780' DKK GRÆSTED BILER AUTOHJØRNET ApS (Nu: BRENDERUP SERVICECENTER NORDSJÆLLAND A/S) (2016-17) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos GRÆSTED BILER AUTOHJØRNET ApS (Nu: BRENDERUP SERVICECENTER NORDSJÆLLAND A/S) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af VIGGO KORSHOLM KRISTENSEN (35 år) |
Seed: 318814974
Det startede for alvor en dag i 1982 i BRENDERUP SERVICECENTER NORDSJÆLLAND A/S (tidligere GRÆSTED BILER AUTOHJØRNET ApS) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Viggo Korsholm Kristensen i 22 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 13. april 2005.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014-15 kunne vise et overskud på 495' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 20. januar 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RØDEGÅRD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
RØDEGÅRD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2000
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
VIGGO KORSHOLM KRISTENSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 19.07.2024
Registreringsdato: 19.07.2024 -
BRENDERUP SERVICECENTER NORDSJÆLLAND A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2019
Registreringsdato: 12.04.2019 -
BRENDERUP SERVICECENTER NORDSJÆLLAND A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2015
Registreringsdato: 30.11.2015
Blå bog (fortsat)
Viggo har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.09.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.07.1989 - 19.07.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.11.1982 - 13.04.2005
Bestyrelsesmedlem
01.11.1982 - 11.11.2015
Bestyrelsesmedlem
30.11.2015 - 12.04.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
12.07.2000 - 24.01.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor RØDEGÅRD HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 198' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor RØDEGÅRD HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 2.001' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Viggo' netværk er Kristian Korsholm Kristensen.