Carl-Vilhelm Poul Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1997 (27 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | CARL-VILHELM RASMUSSEN (Ejer) |
Største overskud: | 178.746' DKK NRGI NET A/S (Nu: Konstant Net A/S) (2023) |
Største underskud: | -91.928' DKK NRGI NET A/S (Nu: Konstant Net A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 894.874' DKK NRGI NET A/S (Nu: Konstant Net A/S) (2023) |
Største gæld: | 2.031.044' DKK NRGI NET A/S (Nu: Konstant Net A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 77 årsværk hos NRGI NET A/S (Nu: Konstant Net A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af CARL-VILHELM RASMUSSEN (27 år 1 måned) |
Seed: 62943907
Det begyndte for alvor dengang i 1997 i CARL-VILHELM RASMUSSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Carl-Vilhelm Poul Rasmussen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Carl-Vilhelm nu besiddet i 27 år 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
CARL-VILHELM RASMUSSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Carl-Vilhelm ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Carl-Vilhelm ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.04.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Carl-Vilhelm ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.04.2020
Registreringsdato: 25.04.2020 -
Carl-Vilhelm ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.04.2020
Registreringsdato: 25.04.2020 -
NRGI NET A/S (Nu: Konstant Net A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2019
Registreringsdato: 24.04.2019
Blå bog (fortsat)
Carl-Vilhelm har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
25.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.08.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
08.02.2008 - 19.05.2010
Bestyrelsesmedlem
17.09.2015 - 24.04.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.05.2011 - 22.04.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.06.2007 - 01.06.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Carl-Vilhelm Poul Rasmussen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i NRGI NET A/S (Nu: Konstant Net A/S) der præsenterede et overskud på 36.075' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i NRGI NET A/S (Nu: Konstant Net A/S) der præsenterede et underskud på 23.847' DKK.
Carl-Vilhelm har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 11 måneder fra 2011 til 2015 hos NRGI NETSERVICE A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 178.746' DKK (NRGI NET A/S (Nu: Konstant Net A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 894.874' DKK (NRGI NET A/S (Nu: Konstant Net A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 575' DKK (Carl-Vilhelm ApS).