Laurids Kristensen Stisen
Karrieren startede hos: | LAVRIDS K STISEN (Ejer) |
Største overskud: | 10.489' DKK KREJBJERG VINDKRAFT K/S (2016) |
Største underskud: | -424' DKK KREJBJERG VINDKRAFT K/S (2017) |
Største egenkapital: | 8.882' DKK KREJBJERG VINDKRAFT K/S (2016) |
Største gæld: | 21.746' DKK KREJBJERG VINDKRAFT K/S (2016) |
Seed: 871753911
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor for flere år siden ved LAVRIDS K STISEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Laurids Kristensen Stisen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Laurids nu bestreddet i 57 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
LAVRIDS K STISEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Krejbjerg Agri I/S V/Laurids & Peter Stisen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Krejbjerg Vindmøllelaug I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET KREJBJERG VINDKRAFT ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 03.02.2020
Registreringsdato: 03.02.2020 -
KREJBJERG VINDKRAFT K/S (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2019
Registreringsdato: 31.05.2019 -
Krejbjerg Vindmøllelaug I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 12.03.2018
Registreringsdato: 12.03.2018
Blå bog (fortsat)
Laurids har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 57 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
12.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
03.07.1967 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
12.02.2014 - 03.02.2020
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
12.02.2014 - 31.05.2019
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor KREJBJERG VINDKRAFT K/S kunne offentliggøre et overskud på 10.489' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor KREJBJERG VINDKRAFT K/S kunne offentliggøre et underskud på 424' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Laurids' netværk er Peter Bach Stisen.