Grete Elisabeth Mikkelsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1989 (34 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MATOR 2002 A/S (Direktør) |
Største overskud: | 14.784' DKK Gran Recovery and Health ApS (2020) |
Største underskud: | -8.837' DKK DEMTTIG A/S (Nu: GRANHØJEN A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 215.260' DKK Gran Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 162.057' DKK MATOR 2002 A/S (2022) |
Flest årsværk: | 150 årsværk hos DEMTTIG A/S (Nu: GRANHØJEN A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af MATOR 2002 A/S (34 år 11 måneder) |
Seed: 1825950815
Det hele startede i 1989 hos MATOR 2002 A/S (tidligere PBH NR.20.508 ApS) i rollen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Direktør har Grete Elisabeth Mikkelsen nu bestreddet i 34 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 1.810' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
G&T Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (19)
-
Gran Holding ApS
Via G&T Holding ApS -
Gran Recovery and Health ApS
Via Gran Holding ApS -
GRANHØJEN A/S
Via Gran Recovery and Health ApS -
GRANHØJENS BOTILBUD A/S
Via GRANHØJEN A/S -
TJØRNEPARKENS BOTILBUD ApS
Via GRANHØJEN A/S -
Granhøjen Midtsjælland ApS
Via GRANHØJEN A/S -
Granhøjens Skæve boliger §107 og §108 ApS
Via GRANHØJEN A/S -
Granhøjens Særlige Tilbud ApS
Via GRANHØJEN A/S -
MATOR 2002 A/S
Via Gran Recovery and Health ApS -
Løvdalen ApS
Via Gran Recovery and Health ApS -
GTSERVICE ApS
Via Løvdalen ApS -
De Socialansvarlige Virksomheder ApS
Via Løvdalen ApS -
Skovhus Ungeherberg ApS
Via Løvdalen ApS -
IS Kilden ApS
Via Gran Recovery and Health ApS -
GRH Fokus ApS
Via IS Kilden ApS -
Skovhus Privathospital ApS
Via Gran Recovery and Health ApS -
Skovhus Krisecenter ApS
Via Skovhus Privathospital ApS -
Skovhus Herberg og Forsorgshjem ApS
Via Skovhus Privathospital ApS -
Skovhus Bo- og Afhængighedsbehandling ApS
Via Skovhus Privathospital ApS
Direktørposter (5)
-
Gran Recovery and Health ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2019 -
Løvdalen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2024 -
G&T Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.12.2022 -
Gran Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2022 -
De Socialansvarlige Virksomheder ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2024
Bestyrelsesposter (6)
-
Løvdalen ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.01.2024 -
IS Kilden ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.11.2023 -
GTSERVICE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.01.2024 -
De Socialansvarlige Virksomheder ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.01.2024 -
MATOR 2002 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.03.2002 -
Skovhus Privathospital ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.05.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (125)
-
Løvdalens Ungeherberg ApS (Nu: Skovhus Ungeherberg ApS)
Fratrådt som direktørDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
GTSERVICE ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
Løvdalen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.01.2024
Registreringsdato: 24.01.2024
Blå bog (fortsat)
Grete har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
04.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Ejer og Direktør
23.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
22.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Direktør
25.04.2023 - 01.06.2023
Reel ejer
25.04.2023 - Stadig aktiv
Direktør
24.01.2024 - 29.02.2024
Ejerandel: 10% -
Direktør
10.09.2008 - 10.09.2009
Reel ejer
10.09.2008 - 08.11.2022
Reel ejer
09.11.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
24.05.2023 - 23.01.2024
Direktør
24.01.2024 - 29.02.2024
Bestyrelsesmedlem
24.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10%
Grete Elisabeth Mikkelsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn G&T Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 20.642' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne Gran Recovery and Health ApS (10%) samt Gran Holding ApS (10%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Grete Elisabeth Mikkelsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Gran Recovery and Health ApS kunne fremvise et overskud på 14.784' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor DEMTTIG A/S (Nu: GRANHØJEN A/S) kunne fremvise et underskud på 8.837' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.907' DKK (IS Kilden ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8.837' DKK (DEMTTIG A/S (Nu: GRANHØJEN A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 197.526' DKK (Gran Recovery and Health ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.075' DKK (Skovhus Bo- og Afhængighedsbehandling ApS).
En af de forbindelser som går igen i Grete' netværk er Maria Olsen.