Lars Weesgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1988 (36 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Weesgaard Service (Ejer) |
Største overskud: | 122' DKK BILLIE JEAN BAR AF 2022 APS (2022-23) |
Største underskud: | -101' DKK WS Blik & håndværk Aps (2015-16) |
Største egenkapital: | 129' DKK BILLIE JEAN BAR AF 2022 APS (2022-23) |
Største gæld: | 510' DKK BILLIE JEAN BAR AF 2022 APS (2022-23) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos BILLIE JEAN BAR AF 2022 APS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Weesgaard Service (36 år 3 måneder) |
Seed: 284937506
Det startede i 1988 ved Weesgaard Service (tidligere X-Car (Av2) v/Lars Weesgaard) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Lars Weesgaard og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Lars nu bestreddet i 36 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Weesgaard Service
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
GRØNSUND SANDBLÆSNING ApS
Ejerandel: 100% -
BILLIE JEAN BAR AF 2022 APS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
GRØNSUND SANDBLÆSNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.03.2021 -
BILLIE JEAN BAR AF 2022 APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
BILLIE JEAN BAR AF 2022 APS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.04.2024
Registreringsdato: 02.04.2024 -
BILLIE JEAN BAR AF 2022 APS
Tilknyttet som direktørDato: 02.04.2024
Registreringsdato: 02.04.2024 -
GRØNSUND SANDBLÆSNING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.03.2021
Registreringsdato: 24.03.2021
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
02.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
24.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.06.1988 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
20.10.2015 - 31.12.2017
Reel ejer
20.10.2015 - 31.12.2017
Direktør
20.10.2015 - 14.10.2020
Ejer
01.01.2018 - 10.12.2020
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.02.1998 - 01.12.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor WS Blik & håndværk Aps kunne fremvise et overskud på 44' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor WS Blik & håndværk Aps kunne fremvise et underskud på 101' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 122' DKK (BILLIE JEAN BAR AF 2022 APS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 11' DKK (GRØNSUND SANDBLÆSNING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 129' DKK (BILLIE JEAN BAR AF 2022 APS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 62' DKK (GRØNSUND SANDBLÆSNING ApS).