Jytte Møller Andreasen
Erhvervsaktiv siden: | 29. dec. 1975 (48 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | POLY-FINANS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 39.842' DKK HOLDINGSELSKABET AF 1/4-88 ApS (2014-15) |
Største underskud: | -160' DKK DAGELYKKE EJENDOMSSELSKAB ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 54.671' DKK HOLDINGSELSKABET AF 1/4-88 ApS (2022-23) |
Største gæld: | 58.830' DKK AKTIESELSKABET DAGELYKKE EJENDOMME (2019-20) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos AKTIESELSKABET DAGELYKKE EJENDOMME (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Udlejer Jytte Møller Andreasen (39 år 5 måneder) |
Seed: 1420025904
Det hele begyndte for længe siden i POLY-FINANS ApS i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Jytte Møller Andreasen i 24 år 1 måned, inden stoppet d. 10. februar 2000.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 4. juni 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Udlejer Jytte Møller Andreasen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
HOLDINGSELSKABET AF 1. DECEMBER 2009 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DAGELYKKE EJENDOMSSELSKAB ApS
Via HOLDINGSELSKABET AF 1. DECEMBER 2009 ApS
Bestyrelsesposter (2)
-
HOLDINGSELSKABET AF 1/4-88 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.03.2012 -
AKTIESELSKABET DAGELYKKE EJENDOMME
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.02.2012
Ejendomme (10)
Tidslinje (8)
-
HOLDINGSELSKABET AF 1. DECEMBER 2009 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.09.2018
Registreringsdato: 14.09.2018 -
HOLDINGSELSKABET AF 1. DECEMBER 2009 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 13.09.2018
Registreringsdato: 13.09.2018 -
HOLDINGSELSKABET AF 1/4-88 ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2012
Registreringsdato: 15.03.2012
Blå bog (fortsat)
Jytte har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.03.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.02.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
16.03.2011 - 13.09.2018
Ejer
14.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.12.2009 - 13.09.2018
Reel ejer
14.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jytte Møller Andreasen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HOLDINGSELSKABET AF 1. DECEMBER 2009 ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 16.494' DKK. Gennem sit holdingselskab HOLDINGSELSKABET AF 1. DECEMBER 2009 ApS har Jytte dermed også andele i DAGELYKKE EJENDOMSSELSKAB ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jytte Møller Andreasen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor HOLDINGSELSKABET AF 1. DECEMBER 2009 ApS landede et overskud på 3.612' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor HOLDINGSELSKABET AF 1. DECEMBER 2009 ApS landede et underskud på 148' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.712' DKK (AKTIESELSKABET DAGELYKKE EJENDOMME).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 160' DKK (DAGELYKKE EJENDOMSSELSKAB ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 54.671' DKK (HOLDINGSELSKABET AF 1/4-88 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 16.494' DKK (HOLDINGSELSKABET AF 1. DECEMBER 2009 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jytte' netværk er Søren Eivind Andreasen.