Stig Madsen Lachenmeier
Erhvervsaktiv siden: | 17. nov. 1981 (42 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ENTREPRENØRFIRMAET CDE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 7.822' DKK P.M. Daells Invest A/S (2017-18) |
Største underskud: | -24.578' DKK K/S EURO EJENDOMME - GIFHORN (Nu: K/S GIFHORN) (2016) |
Største egenkapital: | 128.248' DKK Tietgen Invest ApS (2023) |
Største gæld: | 101.308' DKK K/S EURO EJENDOMME - GIFHORN (Nu: K/S GIFHORN) (2014) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos ASSURE WEALTH A/S (Nu: Assure A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Capitalmind Denmark (24 år 5 måneder) |
Seed: 1816415899
Det hele begyndte den dag i 1981 i ENTREPRENØRFIRMAET CDE ApS (tidligere TRISTAN & ISOLDE DESIGN ApS) i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Stig Madsen Lachenmeier i 11 år 10 måneder, inden stoppet d. 30. september 1993.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 23. november 2001.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET GIFHORN ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Stig Lachenmeier Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
Mels Property Invest ApS
Via Stig Lachenmeier Holding ApS -
Tietgen Invest ApS
Via Mels Property Invest ApS -
Kassoe Housing Invest ApS
Via Tietgen Invest ApS -
Kassoe Housing Denmark ApS
Via Kassoe Housing Invest ApS -
Kassoe Housing Ejendomme ApS
Via Kassoe Housing Denmark ApS -
DPCT Holding ApS
Via Tietgen Invest ApS -
DynamicsPrint ApS
Via DPCT Holding ApS -
TA Komplementar ApS
Via Stig Lachenmeier Holding ApS -
Tietgen Advisory K/S
Via TA Komplementar ApS
Direktørposter (4)
-
Mels Property Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.06.2008 -
M.L. HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.06.2011 -
P.M. Daells Invest A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.05.2021 -
Stig Lachenmeier Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.06.2008
Bestyrelsesposter (5)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET GIFHORN ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.03.2009 -
P.M. DAELLS FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.12.2017 -
Tietgen Advisory K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.12.2020 -
P.M. Daells Invest A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.12.2017 -
Tietgen Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.10.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (55)
-
SM CONSULTING V/STIG MADSEN (Nu: Capitalmind Denmark) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2023
Registreringsdato: 30.11.2023 -
Assure Wealth 2 A/S (Nu: Assure Alternatives A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.10.2023
Registreringsdato: 16.10.2023 -
TI-OS Partners ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.09.2023
Registreringsdato: 21.09.2023
Blå bog (fortsat)
Stig har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
14.12.2017 - Stadig aktiv
Direktør
05.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
06.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
06.06.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Stig Madsen Lachenmeier er desuden indehaver af holdingselskabet TA Komplementar ApS (33,33% ejerskab). Gennem holdingselskabet TA Komplementar ApS ejes der også andele i Tietgen Advisory K/S (Fuldt ansvarlig deltager).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Stig Madsen Lachenmeier, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor K/S EURO EJENDOMME - GIFHORN (Nu: K/S GIFHORN) landede et overskud på 5.293' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor K/S EURO EJENDOMME - GIFHORN (Nu: K/S GIFHORN) landede et underskud på 24.578' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7.574' DKK (ASSURE WEALTH HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 20.445' DKK (Tietgen Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 128.248' DKK (Tietgen Invest ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 34' DKK (TA Komplementar ApS).
En af de forbindelser som går igen i Stig' netværk er Karsten Poulsen.