Lars Brinch Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 11. feb. 2013 (11 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | HAPS OG GNASK 2 HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 135' DKK ONDODOTS ApS (2015-16) |
Største underskud: | -329' DKK ONDODOTS ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 142' DKK ONDODOTS ApS (2016-17) |
Største gæld: | 386' DKK ONDODOTS ApS (2014-15) |
Længste aktivitet: | Ejer af PRØVESTENENS VINDMØLLELAUG I/S (10 år 7 måneder) |
Seed: 372844878
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2013 ved HAPS OG GNASK 2 HOLDING ApS (tidligere HABS OG GNASK 2 HOLDING ApS) som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Lars Brinch Madsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter havde Lars i 9 år 6 måneder, før fratrædelsen den 23. august 2022.
Virksomheden opererede indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2014-15 kunne fremvise et overskud på 0' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 23. august 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PRØVESTENENS VINDMØLLELAUG I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
GF Alhambra
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 11.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
GF Alhambra
Tilknyttet som repræsentantDato: 11.04.2024
Registreringsdato: 11.04.2024 -
HABS OG GNASK 2 HOLDING ApS (Nu: HAPS OG GNASK 2 HOLDING ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 23.08.2022
Registreringsdato: 23.08.2022 -
ONDODOTS ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.08.2022
Registreringsdato: 23.08.2022
Blå bog (fortsat)
Lars har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
11.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
20.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
19.02.2013 - 23.08.2022
Reel ejer
24.02.2014 - 23.08.2022
Direktør
30.05.2017 - 23.08.2022
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
18.02.2013 - 23.08.2022
Direktør og Reel ejer
30.05.2017 - 23.08.2022
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
11.02.2013 - 23.08.2022
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor ONDODOTS ApS fremviste et overskud på 4' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor ONDODOTS ApS fremviste et underskud på 295' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Steen Cosmus Thaning.