Erik Kragh-Schwarz
Karrieren startede hos: | FRIENDS OF NATURE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 30.777' DKK JOHA A/S (2023-24) |
Største underskud: | -490' DKK M F EJENDOMME A/S (2015) |
Største egenkapital: | 163.377' DKK JOHA HOLDING ApS (2023-24) |
Største gæld: | 107.420' DKK JOHA A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos JOHA A/S (2023-24) |
Seed: 148419946
Karrieren I Danmark startede for nu meget længe siden i FRIENDS OF NATURE A/S (tidligere HAIDI BØRNETØJ, HERNING A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Erik Kragh-Schwarz i 39 år 1 måned, før fratrædelsen d. 12. maj 1998.
Virksomhedens branche var dengang indenfor hoteller. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2011.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LANDMAND ERIK KRAGH-SCHWARZ
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
DEN JYDSKE FRIBONDE ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
DEN JYDSKE FRIBONDE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2000
Bestyrelsesposter (3)
-
HAMMERTHOR A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.06.2013 -
JOHA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.06.2013 -
JOHA HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.06.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (60)
-
JYSKE PATRIOTER ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 21.12.2021
Registreringsdato: 21.12.2021 -
JYSKE PATRIOTER ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.03.2021
Registreringsdato: 02.03.2021 -
KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO SCHÖNHAGEN III ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.09.2018
Registreringsdato: 01.09.2018
Blå bog (fortsat)
Erik har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 65 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
27.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
01.01.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Erik Kragh-Schwarz er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DEN JYDSKE FRIBONDE ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -17' DKK. Gennem holdingselskabet DEN JYDSKE FRIBONDE ApS har Erik derfor også andele i & .
Se også koncerndiagram for Erik Kragh-Schwarz, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Erik Kragh-Schwarz har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023-24 som bestyrelsesmedlem i JOHA A/S der præsenterede et overskud på 30.777' DKK.
Erik har i alt siddet i bestyrelsen hos 20 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 39 år 1 måned fra 1959 til 1998 hos FRIENDS OF NATURE A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 30.777' DKK (JOHA A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3' DKK (EKS ApS UNDER STIFTELSE (Nu: DEN JYDSKE FRIBONDE ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 163.377' DKK (JOHA HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -17' DKK (EKS ApS UNDER STIFTELSE (Nu: DEN JYDSKE FRIBONDE ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Kristine Frølund Johansen.