Ole Gert Gynning
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1999 (25 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S ÅRHUSVEJ (Ejer) |
Største overskud: | 61' DKK K/S Obton Solenergi Hydra (2018) |
Største underskud: | -595' DKK K/S Obton Solenergi Hydra (2016-17) |
Største egenkapital: | 8.861' DKK K/S Obton Solenergi Hydra (2022) |
Største gæld: | 735' DKK K/S Obton Solenergi Hydra (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Obton Solenergi Hydra Komplementaranpartsselskab (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S Niels P Thomsensvej 6 v/Lars Møller M Fl (18 år 3 måneder) |
Seed: 90352478
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1999 i I/S ÅRHUSVEJ med titlen som Ejer. Ole Gert Gynning købte en part af virksomheden d. 1. juli 1999 og havde dermed en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Ole af: Bent Ladow, Kim Bostrup, Lone Birthe Pedersen og 34 andre personer. Hvervet som Ejer bestred Ole i 5 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2004.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Obton Solenergi Hydra Komplementaranpartsselskab
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S Obton Solenergi Hydra
Via Obton Solenergi Hydra Komplementaranpartsselskab
Direktørposter (1)
-
Obton Solenergi Hydra Komplementaranpartsselskab
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
K/S Obton Solenergi Hydra
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.02.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
Gynnings Trafikskole v/ Ole Gynning (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 11.12.2018
Registreringsdato: 11.12.2018 -
Obton Solenergi Hydra Komplementaranpartsselskab
Tilknyttet som direktørDato: 20.02.2018
Registreringsdato: 20.02.2018 -
K/S Obton Solenergi Hydra (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.02.2018
Registreringsdato: 20.02.2018
Blå bog (fortsat)
Ole har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.06.2004 - 11.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
05.09.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
04.01.2017 - 19.02.2018
Bestyrelsesmedlem
20.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
05.09.2016 - Stadig aktiv
Direktør
04.01.2017 - 19.02.2018
Direktør
20.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
I/S NIELS P THOMSENSVEJ 6 V/OLE GERT GYNNING M FL (Nu: I/S Niels P Thomsensvej 6 v/Lars Møller M Fl)Stifter og Ejer
15.09.1999 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
31.12.1999 - 31.07.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor K/S Obton Solenergi Hydra kunne offentliggøre et overskud på 61' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor K/S Obton Solenergi Hydra kunne offentliggøre et underskud på 595' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1' DKK (Obton Solenergi Hydra Komplementaranpartsselskab).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.771' DKK (K/S Obton Solenergi Hydra).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 48' DKK (Obton Solenergi Hydra Komplementaranpartsselskab).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Ole Lind Terkelsen.