Ib Møller Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 15. sep. 1984 (40 år) |
Karrieren startede hos: | MIDTGLANS V/IB M PEDERSEN (Ejer) |
Største overskud: | 2.676' DKK MIDTGLANS A/S (2016) |
Største underskud: | -2.023' DKK MIDT GROUP ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 9.600' DKK LAKEXPERTEN PLUS ApS (Nu: QLA Group A/S) (2018) |
Største gæld: | 7.389' DKK MIDTGLANS A/S (2014) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos LAKexperten Varde ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af MIDTGLANS V/IB M PEDERSEN (30 år 7 måneder) |
Seed: 1908703826
Det begyndte den dag i 1984 hos MIDTGLANS V/IB M PEDERSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Ib Møller Pedersen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Ib i 30 år 7 måneder, inden stoppet den 5. maj 2015.
Virksomheden specialiserede sig indenfor karosseriværksteder og autolakererier. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 5. maj 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MIDTGLANS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
MIDT GROUP ApS
Via MIDTGLANS HOLDING ApS -
QLA Group A/S
Via MIDT GROUP ApS -
Apromas ApS
Via QLA Group A/S -
QARS ApS
Via QLA Group A/S -
FÆLLES SERVICE ApS
Via QLA Group A/S
Direktørposter (2)
-
MIDT GROUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2014 -
MIDTGLANS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (31)
-
MIDTAU2 SERVICECENTER ApS (Nu: MidtAuto ApS)
Fratrådt som direktørDato: 05.05.2020
Registreringsdato: 05.05.2020 -
MIDTGLANS A/S
Fratrådt som direktørDato: 28.06.2019
Registreringsdato: 28.06.2019 -
MIDTGLANS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2019
Registreringsdato: 28.06.2019
Blå bog (fortsat)
Ib har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
29.06.2010 - 18.05.2020
Direktør
29.06.2010 - 28.06.2019
Ejerandel: 80% -
Reel ejer og Direktør
19.11.2014 - 05.05.2020
Ejerandel: 80% -
Bestyrelsesmedlem
10.11.2014 - 31.05.2017
Direktør og Reel ejer
10.11.2014 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.06.2017 - 24.06.2019
Ejerandel: 80% -
Reel ejer
15.12.2014 - 21.06.2018
Direktør
28.06.2017 - 21.06.2018
Ejerandel: 80%
Ib Møller Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MIDTGLANS HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.135' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet MIDT GROUP ApS (80%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Ib Møller Pedersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor MIDTGLANS A/S landede et overskud på 2.676' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor MIDT GROUP ApS landede et underskud på 2.023' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 740' DKK (MIDTAU2 SERVICECENTER ApS (Nu: MidtAuto ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 101' DKK (MIDT GROUP ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.795' DKK (LAKEXPERTEN PLUS ApS (Nu: QLA Group A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.649' DKK (MIDT GROUP ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ib' netværk er Simon Møller Papsø Pedersen.