Claus Ørskov
Erhvervsaktiv siden: | 30. dec. 1975 (48 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | THORGAARDS RENGØRINGSARTIKLER ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 179.919' DKK FB 40 ApS (2017) |
Største underskud: | -51.280' DKK CAPINORDIC A/S (Nu: NEWCAP HOLDING A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 378.252' DKK FB 40 ApS (2014) |
Største gæld: | 236.236' DKK FB 40 ApS (2014) |
Flest årsværk: | 41 årsværk hos CAPINORDIC A/S (Nu: NEWCAP HOLDING A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af IRLUND INVEST A/S (31 år 3 måneder) |
Seed: 1317539167
Karrieren I Danmark begyndte for alvor for længe siden i THORGAARDS RENGØRINGSARTIKLER ApS som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Claus Ørskov i 15 år 4 måneder, inden stoppet d. 30. april 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1991 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. april 1991.
Direktørposter (10)
-
IRLUND INVEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.1993 -
AKTIESELSKABET NORDSJÆLLANDS EJENDOMS- AKTIE- FONDS- OG FINANCIERINGSSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.03.1997 -
INVESTERINGS-AKTIESELSKABET RYBA
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.03.1997 -
Copenhagen Health Club ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2022 -
AKTIESELSKABET HEMIBA
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.03.1997 -
MISSING INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.2011 -
COE CONSULT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.12.2008 -
IRLUND INVEST II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.1993 -
PUGET-VERGIE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2012 -
K-INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.04.2012
Bestyrelsesposter (6)
-
IRLUND INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.06.1993 -
Indtrådt: 22.06.1993
-
INVESTERINGS-AKTIESELSKABET RYBA
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.06.1993 -
AKTIESELSKABET HEMIBA
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.06.1993 -
IRLUND INVEST II ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.06.1993 -
PUGET-VERGIE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.12.2012
Tidslinje (138)
-
Copenhagen Health Club ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.06.2022
Registreringsdato: 20.06.2022 -
ApS SPKR NR. 2882 (Nu: CUBUS ADVOKATERNE ADVOKATANPARTSSELSKAB) (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 06.07.2021
Registreringsdato: 06.07.2021 -
UTTERSLEV HAVE ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.07.2015
Registreringsdato: 07.07.2015
Blå bog (fortsat)
Claus har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
20.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
20.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.04.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.10.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
08.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Claus Ørskov har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i AKTIESELSKABET HEMIBA der præsenterede et overskud på 1.784' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i IRLUND INVEST A/S der præsenterede et underskud på 4.642' DKK.
Claus har i alt siddet i bestyrelsen hos 55 forskellige selskaber (heraf 21 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 31 år 3 måneder fra 1993 til i dag hos AKTIESELSKABET HEMIBA.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.461' DKK (AKTIESELSKABET HEMIBA).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 2.552' DKK (CUBUS ADMINISTRATION ApS (Nu: CEA ADMINISTRATION ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.034' DKK (IRIS OG HENRY ENGLUNDS FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -15.547' DKK (PUGET-VERGIE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Svend Peder Falk-rønne.