Vagn Therkel Pedersen
Karrieren startede hos: | ECCO SKO A/S (Direktør) |
Største overskud: | 120.708' DKK CIH SCANDINAVIA HOTEL A/S (2022) |
Største underskud: | -9.038' DKK BREDEBRO MØBELFABRIK INVEST ApS (Nu: Pristine Invest III ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 379.940' DKK CIH SCANDINAVIA HOTEL A/S (2023) |
Største gæld: | 574.875' DKK CIH SCANDINAVIA HOTEL A/S (2014) |
Seed: 549454799
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Vagn Therkel Pedersen. Den første gang Vagn var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 1948 hos ECCO SKO A/S (tidligere A/S ECCOLET SKO) i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Vagn Therkel Pedersen i 48 år, før stoppet d. 21. juni 1996.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med fodtøj. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Ejendomme (2)
Tidslinje (92)
-
EJENDOMMEN ALLEGADE 13. 6270 TØNDER ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.04.2023
Registreringsdato: 01.04.2023 -
EJENDOMMEN ALLEGADE 13. 6270 TØNDER ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.03.2023
Registreringsdato: 31.03.2023 -
EJENDOMMEN ALLEGADE 13. 6270 TØNDER ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.03.2022
Registreringsdato: 30.03.2022
Blå bog (fortsat)
Vagn har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Karrieren har i alt varet 74 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
28.02.2006 - 01.04.2023
Direktør
30.03.2022 - 31.03.2023
Ejerandel: 5-9.99% -
Reel ejer
01.07.1996 - 01.02.2019
Bestyrelsesmedlem
28.02.1997 - 01.02.2019
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
01.07.1996 - 12.12.2018
Bestyrelsesmedlem
03.12.1996 - 12.12.2018
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
23.08.2002 - 01.02.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.12.1996 - 24.05.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Vagn Therkel Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem hos BRØDR. MÜLLER HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 19.522' DKK.
Vagn har i alt siddet i bestyrelsen hos 39 forskellige selskaber (heraf 13 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 22 år fra 1996 til 2018 hos MÜLLER GAS EQUIPMENT A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 40.104' DKK (CIH SCANDINAVIA HOTEL A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 706' DKK (SYDDANSK INNOVATION A/S (Nu: SYDDANSK INNOVATION ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 379.940' DKK (CIH SCANDINAVIA HOTEL A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 194' DKK (EJENDOMMEN ALLEGADE 13. 6270 TØNDER ApS).