Flemming Gravesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1993 (30 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S HELSINGFORSGADE (Ejer) |
Største overskud: | 4.112' DKK K/S DIFKO NÆSTVED I (2021) |
Største underskud: | -7.383' DKK K/S DIFKO NÆSTVED I (2014) |
Største egenkapital: | 7.115' DKK HIMMERLANDSFONDEN (STØTTEFOND FOR HJEMMEVÆRNET I HIMMERLAND M.V.) (2014) |
Største gæld: | 18.303' DKK K/S DIFKO NÆSTVED I (2014) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos HIMMERLANDSFONDEN (STØTTEFOND FOR HJEMMEVÆRNET I HIMMERLAND M.V.) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO NÆSTVED I A/S (22 år 1 måned) |
Seed: 1111138713
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1993 i I/S HELSINGFORSGADE som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Stefan Lemhøfer, Hans Erik Skov, Egon Sørensen at Flemming Gravesen stiftede I/S HELSINGFORSGADE den dag i oktober 1993. Hvervet som Ejer og Stifter havde Flemming i 6 år 3 måneder, inden stoppet d. 31. december 1999.
Virksomheden arbejdede indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 1999.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
First Brokers v/ Flemming Gravesen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
FIRST BROKERS P/S
Ejerandel: 20-24.99% -
FGR Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET AF 1. APRIL 2007 ApS
Via FGR Holding ApS -
FB ADMINISTRATION & AGENTUR A/S
Via FGR Holding ApS -
Ejendomsselskabet af 7. januar 2021 ApS
Via FGR Holding ApS
Direktørposter (2)
-
FB ADMINISTRATION & AGENTUR A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2020 -
FGR Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.03.2020
Bestyrelsesposter (6)
-
FB ADMINISTRATION & AGENTUR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2015 -
FGR Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.08.2020 -
KOMPLEMENTARSELSKABET AF 1. APRIL 2007 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2007 -
Ejendomsselskabet af 7. januar 2021 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.01.2021 -
FIRST BROKERS P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.08.2020 -
HIMMERLANDSFONDEN (STØTTEFOND FOR HJEMMEVÆRNET I HIMMERLAND M.V.)
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.10.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (69)
-
K/S DIFKO NÆSTVED I (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 09.04.2024
Registreringsdato: 09.04.2024 -
KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO NÆSTVED I A/S (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 22.02.2024
Registreringsdato: 22.02.2024 -
1st Forsikringsagentur ApS (Nu: DFM Invest ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022
Blå bog (fortsat)
Flemming har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
07.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
20.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
20.03.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
27.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
02.05.2007 - 31.12.2014
Reel ejer
01.01.2013 - 29.04.2019
Ejer
15.01.2013 - 15.09.2016
Direktør
01.01.2015 - 20.05.2019
Bestyrelsesmedlem
01.01.2015 - Stadig aktiv
Ejer
16.09.2016 - 30.06.2017
Ejer
01.07.2017 - 29.04.2019
Ejer
30.04.2019 - 20.03.2020
Reel ejer
30.04.2019 - 31.07.2020
Ejer
01.08.2020 - 01.08.2020
Reel ejer
01.08.2020 - 04.06.2024
Direktør
01.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20%
Flemming Gravesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FGR Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 257' DKK. Igennem sit holdingselskab FGR Holding ApS har Flemming dermed også ejerandele i KOMPLEMENTARSELSKABET AF 1. APRIL 2007 ApS (20-24.99%), FB ADMINISTRATION & AGENTUR A/S (20-24.99%) & Ejendomsselskabet af 7. januar 2021 ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Flemming Gravesen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor K/S DIFKO NÆSTVED I fremviste et overskud på 4.112' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor K/S DIFKO NÆSTVED I fremviste et underskud på 839' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 846' DKK (1st Forsikringsagentur ApS (Nu: DFM Invest ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.751' DKK (HIMMERLANDSFONDEN (STØTTEFOND FOR HJEMMEVÆRNET I HIMMERLAND M.V.)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.546' DKK (FIRST BROKERS P/S).
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Preben Juul Andersen.