Gunnar Kamp Storgaard
Erhvervsaktiv siden: | 14. maj 1987 (37 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | FINDERUP MØLLELAUG I/S (Ejer) |
Største overskud: | 43.097' DKK ApS KBUS 8 NR. 3610 (Nu: MEJLBY-HEDEBY MASKINSTATION A/S) (2013-14) |
Største underskud: | -71' DKK Tighten By Elongation ApS (2020) |
Største egenkapital: | 67.953' DKK ApS KBUS 8 NR. 3610 (Nu: MEJLBY-HEDEBY MASKINSTATION A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 115.312' DKK ApS KBUS 8 NR. 3610 (Nu: MEJLBY-HEDEBY MASKINSTATION A/S) (2014-15) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos ApS KBUS 8 NR. 3610 (Nu: MEJLBY-HEDEBY MASKINSTATION A/S) (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af GUNNAR KAMP STORGAARD PEDERSEN (30 år 4 måneder) |
Seed: 399798583
Karrieren som leder startede i 1987 i FINDERUP MØLLELAUG I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Anders Thygesen, Preben Juhl, Anders Handerup Thygesen, Jan Lauridsen, John Evald Vedøe Jensen, Jens Midtiby, Kristian Nørrelykke, Oluf Friis Christiansen, Henning Juul Vang Lauridsen, Martin Thuesen Pedersen, Søren Thomas Nørrelykke, Tommy Vestergaard Jensen, Johannes Storgaard Pedersen, Johannes Mejnert Christensen at Gunnar Kamp Storgaard stiftede FINDERUP MØLLELAUG I/S den dag i maj 1987. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Gunnar i 14 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen elforsyning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2001.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
GUNNAR KAMP STORGAARD PEDERSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Kamp Innovation Aps
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Tighten By Elongation ApS
Via Kamp Innovation Aps
Direktørposter (1)
-
Kamp Innovation Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.11.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
Tighten By Elongation ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.06.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Tighten By Elongation ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.06.2020
Registreringsdato: 22.06.2020 -
Gestengenes Kabellaug I/S Gunnar Storgård Pedersen (Nu: Gestengnes Kabellaug I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 07.03.2019
Registreringsdato: 07.03.2019 -
Kamp Innovation Aps (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.11.2018
Registreringsdato: 06.11.2018
Blå bog (fortsat)
Gunnar har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
22.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Kamp Innovation Aps -
Stifter, Ejer og Direktør
06.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.05.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.1996 - 07.03.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
14.05.1987 - 31.12.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Kamp Innovation Aps kunne fremvise et overskud på 512' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 260' DKK (Kamp Innovation Aps).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 51' DKK (Tighten By Elongation ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 336' DKK (Kamp Innovation Aps).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -17' DKK (Tighten By Elongation ApS).
En af de forbindelser som går igen i Gunnar' netværk er Jens Nygaard Laursen.