Grith Marchen Holm Deleurang
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1999 (25 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | GRITH DELEURAN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af GRITH DELEURAN (20 år 10 måneder) |
Seed: 1640557145
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1999 i GRITH DELEURAN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Grith Marchen Holm Deleurang der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Grith i 20 år 10 måneder, inden stoppet d. 19. marts 2020.
Virksomheden arbejdede indenfor industriel design og produktdesign. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 19. marts 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nordic Costume Rental ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Direktørposter (1)
-
Nordic Costume Rental ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.04.2023
Tidslinje (6)
-
Costume Department I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 26.07.2023
Registreringsdato: 26.07.2023 -
Nordic Costume Rental ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.04.2023
Registreringsdato: 28.04.2023 -
Nordic Costume Rental ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.04.2023
Registreringsdato: 28.04.2023
Blå bog (fortsat)
Grith har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 5 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Ejer
01.09.2014 - 26.07.2023
Reel ejer
23.02.2018 - 26.07.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.05.1999 - 19.03.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Grith' netværk er Christiane Sofie de Mylius.