Michael Prasanjit Baruah
Karrieren startede hos: | COMBAT ELEKTRONIK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 137.002' DKK K/S HØJE-TAASTRUP (2021) |
Største underskud: | -16.998' DKK LCM EJENDOMME ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 423.854' DKK K/S HØJE-TAASTRUP (2020) |
Største gæld: | 121.598' DKK DANISH RETAIL STORES A/S (2014-15) |
Flest årsværk: | 80 årsværk hos VETAPHONE ELEKTRONIK A/S (Nu: VETAPHONE A/S) (2023) |
Seed: 1932672889
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor for flere år siden ved COMBAT ELEKTRONIK A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Michael Prasanjit Baruah i 34 år 8 måneder, før stoppet den 17. august 1992.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 20. oktober 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Michael Baruah
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
LCM EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2014
Bestyrelsesposter (2)
-
TH. WALSTED OG SØN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.04.2021 -
WALSTED TRUCK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.04.2021
Tidslinje (337)
-
BIODANE PHARMA A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.03.2024
Registreringsdato: 04.03.2024 -
BIOFIBER-DAMINO A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.03.2024
Registreringsdato: 04.03.2024 -
BIODAN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.03.2024
Registreringsdato: 04.03.2024
Blå bog (fortsat)
Michael har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 66 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.07.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.03.1993 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
06.10.2011 - 04.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.06.2007 - 04.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.06.2007 - 04.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Prasanjit Baruah har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved K/S HØJE-TAASTRUP der præsenterede et overskud på 35.749' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved BIOFIBER-DAMINO A/S der præsenterede et underskud på 5.344' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 118 forskellige selskaber (heraf 15 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 43 år 7 måneder fra 2024 til 1981 hos ApS PSE NR. 862.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.088' DKK (MBPM 18 ApS (Nu: PREMIUM BEER IMPORT A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.224' DKK (BIOFIBER-DAMINO A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 63.030' DKK (SOURCE TECHNOLOGY ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -118' DKK (BN HOLDING, VESTER NEBEL ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Gunner Kreutzer Jakobsen.