Søren Thomsen
Karrieren startede hos: | TEGLOVNEN V/SØREN THOMSEN (Ejer) |
Største overskud: | 13.311' DKK HELLEVAD-ØRUM ERHVERVSEJENDOMME ApS (Nu: Spar D Ejendomme ApS) (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 51.195' DKK HELLEVAD-ØRUM ERHVERVSEJENDOMME ApS (Nu: Spar D Ejendomme ApS) (2023) |
Største gæld: | 53.054' DKK HELLEVAD-ØRUM ERHVERVSEJENDOMME ApS (Nu: Spar D Ejendomme ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos VODSKOV BOLIGHUS A/S (2021-22) |
Seed: 697343479
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor for flere år siden ved TEGLOVNEN V/SØREN THOMSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Søren Thomsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Søren i 40 år 8 måneder, før stoppet den 30. september 2009.
Virksomheden opererede indenfor avl af andet kvæg og bøfler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. september 2009.
Bestyrelsesposter (2)
-
VODSKOV BOLIGHUS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.10.2002 -
ULF BOLIGHUS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.10.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
TEGLOVNEN V/SØREN THOMSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2009
Registreringsdato: 30.09.2009 -
HELLEVAD-ØRUM ERHVERVSEJENDOMME ApS (Nu: Spar D Ejendomme ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.10.2005
Registreringsdato: 05.10.2005 -
ULF BOLIGHUS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.10.2005
Registreringsdato: 03.10.2005
Blå bog (fortsat)
Søren har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 55 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.10.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.10.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
10.01.1969 - 30.09.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
24.01.1995 - 05.10.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.1995 - 01.01.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Thomsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved VODSKOV BOLIGHUS A/S der præsenterede et overskud på 2.340' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 10 måneder fra 2002 til i dag hos VODSKOV BOLIGHUS A/S.
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Per Thomsen.