Uffe Steffensen
Karrieren startede hos: | TINGHALLEN A/S VIBORG (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 17.762' DKK FINDERUPHØJ ApS (Nu: AXEL BRØNDUM BOLIGER ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -3.603' DKK FINDERUPHØJ ApS (Nu: AXEL BRØNDUM BOLIGER ApS) (2014-15) |
Største egenkapital: | 24.854' DKK FINDERUPHØJ ApS (Nu: AXEL BRØNDUM BOLIGER ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 53.156' DKK FINDERUPHØJ ApS (Nu: AXEL BRØNDUM BOLIGER ApS) (2015-16) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos TINGHALLEN A/S VIBORG (2023) |
Seed: 605864783
Karrieren i erhvervslivet startede for nu meget længe siden i TINGHALLEN A/S VIBORG i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Uffe Steffensen i 24 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 15. marts 1990.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor organisering af kongresser, messer og udstillinger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 1.901' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
AXEL BRØNDUM BOLIGER ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.12.1975 -
AXEL BRØNDUM BOLIGER K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.08.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (68)
-
GRUNDEJERFORENINGEN SKINFAXEVEJ 2-4-6-8-10-12-14-16-18 VIBORG
Fratrådt som repræsentantDato: 27.08.2024
Registreringsdato: 27.08.2024 -
AXEL BRØNDUM BOLIGER K/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2023
Registreringsdato: 31.08.2023 -
AXEL BRØNDUM BOLIGER K/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.08.2023
Registreringsdato: 30.08.2023
Blå bog (fortsat)
Uffe har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 58 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Repræsentant
24.11.2022 - 27.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.09.1996 - 30.08.2023
Bestyrelsesmedlem
31.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.02.2019 - 23.09.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.12.1976 - 01.12.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Uffe Steffensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i FINDERUPHØJ ApS (Nu: AXEL BRØNDUM BOLIGER ApS) der præsenterede et overskud på 17.762' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem i FINDERUPHØJ ApS (Nu: AXEL BRØNDUM BOLIGER ApS) der præsenterede et underskud på 3.603' DKK.
Uffe har i alt siddet i bestyrelsen hos 33 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 48 år 9 måneder fra 1975 til i dag hos AXEL BRØNDUM BOLIGER ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 698' DKK (DGU ERHVERV A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.901' DKK (TINGHALLEN A/S VIBORG).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.561' DKK (TINGHALLEN A/S VIBORG).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.173' DKK (DGU ERHVERV A/S).
En af de forbindelser som går igen i Uffe' netværk er Mikael Møller.